Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | VINIL Plzeň s.r.o. |
ICO: | 06077731 |
Registrovaná adresa: | 30100, 24536989, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Koperníkova, 772, 15, Koperníkova 772/15, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
Začleněno na: | 04.05.2017 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Bc. VLADISLAV ŠTRBÁŇ | Aktivní | 07.02.2024 | |
|
|||
MUDr. MARKÉTA TRÉGLOVÁ | Aktivní | 05.07.2020 | |
|
|||
Ing. JAN TRÉGL | Aktivní | 05.07.2020 | |
|
|||
MUDr. MARKÉTA TRÉGLOVÁ | Aktivní | 05.07.2020 | |
|
|||
Ing. JAN TRÉGL | Aktivní | 05.07.2020 | |
|
|||
Bc. VLADISLAV ŠTRBÁŇ | Aktivní | 04.05.2017 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Bc. VLADISLAV ŠTRBÁŇ | Aktivní | Jednatel | 07.02.2024 |
|
|||
MUDr. MARKÉTA TRÉGLOVÁ | Aktivní | Jednatel | 05.07.2020 |
|
|||
Ing. JAN TRÉGL | Aktivní | Jednatel | 05.07.2020 |
|
|||
MUDr. MARKÉTA TRÉGLOVÁ | Aktivní | Jednatel | 05.07.2020 |
|
|||
Ing. JAN TRÉGL | Aktivní | Jednatel | 05.07.2020 |
|
|||
Bc. VLADISLAV ŠTRBÁŇ | Aktivní | Jednatel | 04.05.2017 |
|
|||
MUDr. MARKÉTA TRÉGLOVÁ | Neaktivní od 05.07.2020 | Jednatel | 29.06.2020 |
|
|||
MUDr. MARKÉTA TRÉGLOVÁ | Neaktivní od 05.07.2020 | Jednatel | 29.06.2020 |
|
|||
MUDr. MARKÉTA KAPICOVÁ | Neaktivní od 29.06.2020 | Jednatel | 04.05.2017 |
|
|||
Ing. JAN TRÉGL | Neaktivní od 05.07.2020 | Jednatel | 04.05.2017 |
|
|||
MUDr. MARKÉTA KAPICOVÁ | Neaktivní od 29.06.2020 | Jednatel | 04.05.2017 |
|
|||
Ing. JAN TRÉGL | Neaktivní od 05.07.2020 | Jednatel | 04.05.2017 |
|
|||
Bc. VLADISLAV ŠTRBÁŇ | Neaktivní od 07.02.2024 | Jednatel | 04.05.2017 |
|
Registrační číslo VINIL Plzeň s.r.o. je 06077731.
Registrační adresa VINIL Plzeň s.r.o. je 30100, 24536989, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Koperníkova, 772, 15, Koperníkova 772/15, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň.
VINIL Plzeň s.r.o. byla založena 04.05.2017.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Bc. VLADISLAV ŠTRBÁŇ, MUDr. MARKÉTA TRÉGLOVÁ, Ing. JAN TRÉGL, MUDr. MARKÉTA TRÉGLOVÁ, Ing. JAN TRÉGL, Bc. VLADISLAV ŠTRBÁŇ.