DAVID KLUS
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
jednatel |
30.01.2020 |
Adresa: |
73601, 24896870, Karviná, Havířov, Město, Svornosti, 86, 2 |
|
DAVID KLUS
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
jednatel |
30.01.2020 |
Adresa: |
73601, 24896870, Karviná, Havířov, Město, Svornosti, 86, 2, Svornosti 86/2, Město, 73601 Havířov |
|
DAVID KLUS
|
Neaktivní
od 30.01.2020
|
jednatel |
18.10.2018 |
Adresa: |
73601, 24897337, Karviná, Havířov, Město, Sadová, 132, 11 |
|
DAVID KLUS
|
Neaktivní
od 30.01.2020
|
jednatel |
18.10.2018 |
Adresa: |
73601, 24897337, Karviná, Havířov, Město, Sadová, 132, 11, Sadová 132/11, Město, 73601 Havířov |
|
Mgr. ROMAN JAKUBŮ
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
jednatel |
01.12.2017 |
Adresa: |
76315, 3915972, Zlín, Všemina, Všemina |
|
Mgr. ROMAN JAKUBŮ
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
jednatel |
01.12.2017 |
Adresa: |
76315, 3915972, Zlín, Všemina, Všemina, č.ev. 23, 76315 Všemina |
|
ROMAN JAKUBŮ
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
76315, 3915972, Zlín, Všemina, Všemina |
|
ROMAN JAKUBŮ
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
76315, 3915972, Zlín, Všemina, Všemina, č.ev. 23, 76315 Všemina |
|