JIŘÍ PATERA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2021 |
Adresa: |
25303, 81614705, Praha-západ, Chýně, Chýně, Premonstrátů, 997 |
|
JIŘÍ PATERA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2021 |
Adresa: |
25303, 81614705, Praha-západ, Chýně, Chýně, Premonstrátů, 997, Premonstrátů 997, 25303 Chýně |
|
MIROSLAV BARONIK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2018 |
Adresa: |
44001, 9240942, Louny, Louny, Louny, Čeňka Zemana, 2421 |
|
MIROSLAV BARONIK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2018 |
Adresa: |
44001, 9240942, Louny, Louny, Louny, Čeňka Zemana, 2421, Čeňka Zemana 2421, 44001 Louny |
|
JIŘÍ PATERA
|
Neaktivní
od 07.05.2021
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
25303, 26588871, Praha-západ, Chýně, Chýně, Střední, 367 |
|
JIŘÍ PATERA
|
Neaktivní
od 07.05.2021
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
25303, 26588871, Praha-západ, Chýně, Chýně, Střední, 367, Střední 367, 25303 Chýně |
|
JIŘÍ PATERA
|
Neaktivní
od 05.03.2018
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
25301, 26588871, Praha-západ, Chýně, Chýně, Střední, 367 |
|
MIROSLAV HOVADÍK
|
Neaktivní
od 15.11.2018
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
44001, 9240942, Louny, Louny, Louny, Čeňka Zemana, 2421 |
|
JIŘÍ PATERA
|
Neaktivní
od 05.03.2018
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
25303, 26588871, Praha-západ, Chýně, Chýně, Střední, 367, Střední 367, 25303 Chýně |
|
MIROSLAV HOVADÍK
|
Neaktivní
od 15.11.2018
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
44001, 9240942, Louny, Louny, Louny, Čeňka Zemana, 2421, Čeňka Zemana 2421, 44001 Louny |
|
Bc. JAKUB VONDRÁČEK
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
jednatel |
29.05.2017 |
Adresa: |
11000, 21723826, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Dlouhá, 730, 35 |
|
Bc. JAKUB VONDRÁČEK
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
jednatel |
29.05.2017 |
Adresa: |
11000, 21723826, Praha, Staré Město, Dlouhá, 730, 35, Dlouhá 730/35, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|