Ing. RADEK SIUDA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.07.2023 |
Adresa: |
62400, 19678312, Brno-město, Brno, Komín, ulice Čoupkových, 662, 12, ulice Čoupkových 662/12, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. PAVEL KAPLER
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
08.07.2023 |
Adresa: |
60200, 19196628, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1899, 11, náměstí 28. října 1899/11, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. PAVEL KAPLER
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.11.2020 |
Adresa: |
60200, 19196628, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1899, 11 |
|
EDUARD NEUGEBAUER
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
17.11.2020 |
Adresa: |
63800, 19259808, Brno-město, Brno, Lesná, Haškova, 146, 9 |
|
Ing. ANDREJ HANK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.11.2020 |
Adresa: |
60200, 19196628, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1899, 11 |
|
Ing. ANDREJ HANK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.11.2020 |
Adresa: |
60200, 19196628, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1899, 11, náměstí 28. října 1899/11, Černá Pole, 60200 Brno |
|
RNDr. IVAN POUL
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
Místopředseda výboru |
08.07.2023 |
Adresa: |
60200, 19196628, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1899, 11, náměstí 28. října 1899/11, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. PAVEL KAPLER
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
Předseda výboru |
17.11.2020 |
Adresa: |
60200, 19196628, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1899, 11, náměstí 28. října 1899/11, Černá Pole, 60200 Brno |
|
EDUARD NEUGEBAUER
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
Místopředseda výboru |
17.11.2020 |
Adresa: |
63800, 19259808, Brno-město, Brno, Lesná, Haškova, 146, 9, Haškova 146/9, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Bc. PAVEL KAPLER
|
Neaktivní
od 17.11.2020
|
člen výboru |
14.06.2017 |
Adresa: |
60200, 19196628, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1899, 11 |
|
Ing. Bc. PAVEL KAPLER
|
Neaktivní
od 17.11.2020
|
člen výboru |
14.06.2017 |
Adresa: |
60200, 19196628, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1899, 11, náměstí 28. října 1899/11, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Bc. PAVEL KAPLER
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
člen výboru |
01.06.2017 |
Adresa: |
79201, 2826186, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Pod Lipami, 613, 21 |
|
ROBERT KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 17.11.2020
|
předseda výboru |
01.06.2017 |
Adresa: |
60200, 19196628, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1899, 11 |
|
EDUARD NEUGEBAUER
|
Neaktivní
od 17.11.2020
|
místopředseda výboru |
01.06.2017 |
Adresa: |
63800, 19259808, Brno-město, Brno, Lesná, Haškova, 146, 9 |
|
Ing. Bc. PAVEL KAPLER
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
člen výboru |
01.06.2017 |
Adresa: |
79201, 2826186, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Pod Lipami, 613, 21, Pod Lipami 613/21, 79201 Bruntál |
|
Robert Kříž
|
Neaktivní
od 17.11.2020
|
předseda výboru |
01.06.2017 |
Adresa: |
60200, 19196628, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1899, 11, náměstí 28. října 1899/11, Černá Pole, 60200 Brno |
|
EDUARD NEUGEBAUER
|
Neaktivní
od 17.11.2020
|
místopředseda výboru |
01.06.2017 |
Adresa: |
63800, 19259808, Brno-město, Brno, Lesná, Haškova, 146, 9, Haškova 146/9, Lesná, 63800 Brno |
|