PAVEL BUCHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2022 |
Adresa: |
28144, 21150320, Kolín, Zásmuky, Zásmuky, Komenského nám., 133 |
|
PAVEL BUCHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2022 |
Adresa: |
28144, 21150320, Kolín, Zásmuky, Zásmuky, Komenského nám., 133, Komenského nám. 133, 28144 Zásmuky |
|
FRANTIŠEK ZAJAC
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2021 |
|
Ing. JIŘÍ HALAMA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.05.2017 |
Adresa: |
14800, 25616889, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Za valem, 1374, 9 |
|
Ing. JIŘÍ HALAMA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.05.2017 |
Adresa: |
14800, 25616889, Praha, Kunratice, Za valem, 1374, 9, Za valem 1374/9, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
PAVEL BUCHÁČEK
|
Neaktivní
od 23.11.2022
|
jednatel |
06.05.2021 |
Adresa: |
28144, 21152659, Kolín, Zásmuky, Zásmuky, Na Průhonech, 366 |
|
PAVEL BUCHÁČEK
|
Neaktivní
od 23.11.2022
|
jednatel |
06.05.2021 |
Adresa: |
28144, 21152659, Kolín, Zásmuky, Zásmuky, Na Průhonech, 366, Na Průhonech 366, 28144 Zásmuky |
|
PAVEL BUCHÁČEK
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
jednatel |
03.05.2021 |
Adresa: |
54351, 2346371, Trutnov, Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn, 247 |
|
PAVEL BUCHÁČEK
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
jednatel |
03.05.2021 |
Adresa: |
54351, 2346371, Trutnov, Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn, 247, č.p. 247, 54351 Špindlerův Mlýn |
|
PAVEL BUCHÁČEK
|
Neaktivní
od 03.05.2021
|
jednatel |
30.05.2017 |
Adresa: |
28144, 21152659, Kolín, Zásmuky, Zásmuky, Na Průhonech, 366 |
|
FRANTIŠEK ZAJAC
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
30.05.2017 |
Adresa: |
08253, Petrovany, Petrovany 120 |
|
PAVEL BUCHÁČEK
|
Neaktivní
od 03.05.2021
|
jednatel |
30.05.2017 |
Adresa: |
28144, 21152659, Kolín, Zásmuky, Zásmuky, Na Průhonech, 366, Na Průhonech 366, 28144 Zásmuky |
|
FRANTIŠEK ZAJAC
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
30.05.2017 |
Adresa: |
Petrovany, Petrovany 120, 08253, Petrovany 120, 08253 Petrovany, Slovensko |
|