Ing. DALIBOR BEK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.08.2021 |
Adresa: |
43201, 41468341, Chomutov, Radonice, Vlkaň, 5 |
|
Ing. DALIBOR BEK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.08.2021 |
Adresa: |
43201, 41468341, Chomutov, Radonice, Vlkaň, 5, Vlkaň 5, 43201 Radonice |
|
JAN BEK
|
Neaktivní
od 29.08.2021
|
jednatel |
08.05.2020 |
Adresa: |
13000, 77505107, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2903, 27 |
|
JAN BEK
|
Neaktivní
od 29.08.2021
|
jednatel |
08.05.2020 |
Adresa: |
13000, 77505107, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2903, 27, Olgy Havlové 2903/27, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAN BEK
|
Neaktivní
od 08.05.2020
|
jednatel |
08.09.2019 |
Adresa: |
16900, 22256776, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nad Panenskou, 164, 4 |
|
JAN BEK
|
Neaktivní
od 08.05.2020
|
jednatel |
08.09.2019 |
Adresa: |
16900, 22256776, Praha, Střešovice, Nad Panenskou, 164, 4, Nad Panenskou 164/4, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
JAN BEK
|
Neaktivní
od 08.09.2019
|
jednatel |
04.06.2017 |
Adresa: |
43003, 23515449, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Sládkova, 3475, 9 |
|
JAN BEK
|
Neaktivní
od 08.09.2019
|
jednatel |
04.06.2017 |
Adresa: |
43003, 23515449, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Sládkova, 3475, 9, Sládkova 3475/9, 43003 Chomutov |
|