PAVEL SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.10.2023 |
Adresa: |
27711, 25762869, Mělník, Libiš, Libiš, Mělnická, 579, Mělnická 579, 27711 Libiš |
|
PAVEL SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.02.2020 |
Adresa: |
27711, 2082519, Mělník, Libiš, Libiš, Dělnická, 477, 9 |
|
PAVEL SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 26.10.2023
|
Jednatel |
20.02.2020 |
Adresa: |
27711, 2082519, Mělník, Libiš, Libiš, Dělnická, 477, 9, Dělnická 477/9, 27711 Libiš |
|
JIŘÍ BUDÍNSKÝ
|
Neaktivní
od 20.02.2020
|
jednatel |
11.06.2018 |
Adresa: |
40003, 17900409, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Kubelíkova, 122, 6 |
|
JIŘÍ BUDÍNSKÝ
|
Neaktivní
od 20.02.2020
|
jednatel |
11.06.2018 |
Adresa: |
40003, 17900409, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Kubelíkova, 122, 6, Kubelíkova 122/6, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
TOMÁŠ PATERA
|
Neaktivní
od 11.06.2018
|
Jednatel |
08.06.2017 |
Adresa: |
40011, 17876591, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Voskovcova, 2747, 2 |
|
TOMÁŠ PATERA
|
Neaktivní
od 11.06.2018
|
Jednatel |
08.06.2017 |
Adresa: |
40011, 17876591, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Voskovcova, 2747, 2, Voskovcova 2747/2, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|