ANTONÍN JÍRA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2021 |
Adresa: |
58235, 26574454, Havlíčkův Brod, Lučice, Lučice, 234 |
|
ANTONÍN JÍRA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2021 |
Adresa: |
58235, 26574454, Havlíčkův Brod, Lučice, Lučice, 234, č.p. 234, 58235 Lučice |
|
ANTONÍN JÍRA
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.07.2017 |
Adresa: |
58235, 26574454, Havlíčkův Brod, Lučice, Lučice, 234 |
|
ANTONÍN JÍRA
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.07.2017 |
Adresa: |
58235, 26574454, Havlíčkův Brod, Lučice, Lučice, 234, č.p. 234, 58235 Lučice |
|
PETR JANŮ
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
Jednatel |
12.07.2017 |
Adresa: |
58235, 9462741, Havlíčkův Brod, Lučice, Lučice, 200 |
|
PETR JANŮ
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
Jednatel |
12.07.2017 |
Adresa: |
58235, 9462741, Havlíčkův Brod, Lučice, Lučice, 200, č.p. 200, 58235 Lučice |
|
ZDENĚK PRAŽÁK
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
Jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
58001, 9615148, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, U Pekárny, 3190 |
|
ZDENĚK PRAŽÁK
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
Jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
58001, 9615148, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, U Pekárny, 3190, U Pekárny 3190, 58001 Havlíčkův Brod |
|