ALENA LÖFFLEROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.12.2022 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2 |
|
JIŘÍ BOHÁČ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
09.12.2022 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2 |
|
ALENA LÖFFLEROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.12.2022 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2, Minská 2777/2, 39005 Tábor |
|
JIŘÍ BOHÁČ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
09.12.2022 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2, Minská 2777/2, 39005 Tábor |
|
JOSIP GEBERT
|
Neaktivní
od 09.12.2022
|
Člen výboru |
04.12.2020 |
Adresa: |
37005, 79636942, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, V Březinách, 1877, 22 |
|
JOSIP GEBERT
|
Neaktivní
od 09.12.2022
|
Člen výboru |
04.12.2020 |
Adresa: |
37005, 79636942, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, V Březinách, 1877, 22, V Březinách 1877/22, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
TOMÁŠ FÁK
|
Neaktivní
od 09.12.2022
|
Předseda výboru |
12.09.2018 |
Adresa: |
39131, 17356831, Tábor, Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora, 6 |
|
TOMÁŠ FÁK
|
Neaktivní
od 09.12.2022
|
Předseda výboru |
12.09.2018 |
Adresa: |
39131, 17356831, Tábor, Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora, 6, č.p. 6, 39131 Radimovice u Tábora |
|
DANIEL KLAPKA
|
Neaktivní
od 09.12.2022
|
Místopředseda výboru |
03.07.2018 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2 |
|
LENKA HOŘEJŠÍ
|
Neaktivní
od 09.12.2022
|
Člen výboru |
03.07.2018 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2 |
|
DANIEL KLAPKA
|
Neaktivní
od 09.12.2022
|
Místopředseda výboru |
03.07.2018 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2, Minská 2777/2, 39005 Tábor |
|
LENKA HOŘEJŠÍ
|
Neaktivní
od 09.12.2022
|
Člen výboru |
03.07.2018 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2, Minská 2777/2, 39005 Tábor |
|
ALENA LÖFFLEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2022
|
Člen výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2 |
|
JANA PETRÁŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2018
|
Místopředseda výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2 |
|
DANIEL KLAPKA
|
Neaktivní
od 03.07.2018
|
Člen výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2 |
|
TOMÁŠ FÁK
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
Předseda výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2 |
|
JOSIP GEBERT
|
Neaktivní
od 04.12.2020
|
Člen výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
39005, 19823321, Tábor, Tábor, Tábor, Havanská, 2821, 27 |
|
JANA PETRÁŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2018
|
Místopředseda výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2, Minská 2777/2, 39005 Tábor |
|
DANIEL KLAPKA
|
Neaktivní
od 03.07.2018
|
Člen výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2, Minská 2777/2, 39005 Tábor |
|
TOMÁŠ FÁK
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
Předseda výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2, Minská 2777/2, 39005 Tábor |
|
JOSIP GEBERT
|
Neaktivní
od 04.12.2020
|
Člen výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
39005, 19823321, Tábor, Tábor, Tábor, Havanská, 2821, 27, Havanská 2821/27, 39005 Tábor |
|
ALENA LÖFFLEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2022
|
Člen výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
39005, 19822898, Tábor, Tábor, Tábor, Minská, 2777, 2, Minská 2777/2, 39005 Tábor |
|