VÁCLAV TOMÁŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2021 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
VÁCLAV TOMÁŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2021 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
VÁCLAV TOMÁŠ
|
Neaktivní
od 28.07.2021
|
jednatel |
09.11.2020 |
Adresa: |
28922, 18298133, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Husovo náměstí, 23, 1 |
|
VÁCLAV TOMÁŠ
|
Neaktivní
od 28.07.2021
|
jednatel |
09.11.2020 |
Adresa: |
28922, 18298133, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Husovo náměstí, 23, 1, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem |
|
TOMÁŠ MAŠEK
|
Neaktivní
od 09.11.2020
|
jednatel |
24.07.2017 |
Adresa: |
35735, 20970471, Sokolov, Chodov, Chodov, Komenského, 1077 |
|
TOMÁŠ MAŠEK
|
Neaktivní
od 09.11.2020
|
jednatel |
24.07.2017 |
Adresa: |
35735, 20970471, Sokolov, Chodov, Chodov, Komenského, 1077, Komenského 1077, 35735 Chodov |
|
Mgr. JAN MRÁZEK
|
Neaktivní
od 24.07.2017
|
jednatel |
18.07.2017 |
Adresa: |
53851, 26696509, Chrudim, Chrast, Chrast, Nová Čtvrť, 793 |
|
Mgr. Jan Mrázek
|
Neaktivní
od 24.07.2017
|
jednatel |
18.07.2017 |
Adresa: |
53851, 26696509, Chrudim, Chrast, Chrast, Nová Čtvrť, 793, Nová Čtvrť 793, 53851 Chrast |
|