PAVEL VESELÝ
|
Neaktivní
od 07.07.2022
|
člen správní rady |
01.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
PAVEL VESELÝ
|
Neaktivní
od 07.07.2022
|
člen správní rady |
01.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JÁN PAULIS
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
člen správní rady |
19.08.2021 |
Adresa: |
951 71 Sĺažany, Horné Sĺažany 244 |
|
JÁN PAULIS
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
člen správní rady |
19.08.2021 |
Adresa: |
951 71 Sĺažany, Horné Sĺažany 244, Horné Sĺažany 244, 951 71 Sĺažany, Slovensko |
|
MILAN CHALOUPKA
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen správní rady |
14.08.2017 |
Adresa: |
10600, 27415244, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3272, 9 |
|
MILAN CHALOUPKA
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen správní rady |
14.08.2017 |
Adresa: |
10600, 27415244, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3272, 9, Mattioliho 3272/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Mgr. MICHAL KOMAN
|
Neaktivní
od 14.08.2017
|
člen správní rady |
27.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22298070, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Bubenská, 328, 25 |
|
Mgr. MICHAL KOMAN
|
Neaktivní
od 14.08.2017
|
člen správní rady |
27.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22298070, Praha, Holešovice, Bubenská, 328, 25, Bubenská 328/25, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|