PhDr. ROMAN PETR
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
26.01.2023 |
Adresa: |
15000, 22087061, Praha, Smíchov, U Nesypky, 1178, 6 |
|
PhDr. ROMAN PETR
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
26.01.2023 |
Adresa: |
15000, 22087061, Praha, Smíchov, U Nesypky, 1178, 6, U Nesypky 1178/6, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. OLDŘICH VÁVRA
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
předseda představenstva |
06.10.2022 |
Adresa: |
15000, 26238357, Praha, Smíchov, Kováků, 3210, 26 |
|
Ing. OLDŘICH VÁVRA
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
předseda představenstva |
06.10.2022 |
Adresa: |
15000, 26238357, Praha, Smíchov, Kováků, 3210, 26, Kováků 3210/26, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. OLDŘICH VÁVRA
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
předseda představenstva |
15.07.2017 |
Adresa: |
15000, 26238357, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Kováků, 3210, 26 |
|
Ing. OLDŘICH VÁVRA
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
předseda představenstva |
15.07.2017 |
Adresa: |
15000, 26238357, Praha, Smíchov, Kováků, 3210, 26, Kováků 3210/26, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. OLDŘICH VÁVRA
|
Neaktivní
od 15.07.2017
|
předseda představenstva |
29.06.2017 |
Adresa: |
61900, 25070479, Brno-město, Brno, Dolní Heršpice, Pěstitelská, 127, 5 |
|
Ing. OLDŘICH VÁVRA
|
Neaktivní
od 15.07.2017
|
předseda představenstva |
29.06.2017 |
Adresa: |
61900, 25070479, Brno-město, Brno, Dolní Heršpice, Pěstitelská, 127, 5, Pěstitelská 127/5, Dolní Heršpice, 61900 Brno |
|