ILDYKO YONASH
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2023 |
Adresa: |
Mukačevo, Mykhaila Tokaria 71B/522, Mykhaila Tokaria 71B/522, Mukačevo, Ukrajina |
|
KAMIL MARTAUS
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2022 |
Adresa: |
59231, 3461220, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Drobného, 301 |
|
KAMIL MARTAUS
|
Neaktivní
od 13.12.2023
|
jednatel |
13.12.2022 |
Adresa: |
59231, 3461220, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Drobného, 301, Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě |
|
BICH PHUONG TONG
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
11000, 21702403, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Opatovická, 162, 15 |
|
BICH PHUONG TONG
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
11000, 21702403, Praha, Nové Město, Opatovická, 162, 15, Opatovická 162/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
BICH PHUONG TONG
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
22.05.2020 |
Adresa: |
12800, 21731551, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Na výtoni, 706, 10 |
|
BICH PHUONG TONG
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
22.05.2020 |
Adresa: |
12800, 21731551, Praha, Nové Město, Na výtoni, 706, 10, Na výtoni 706/10, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
BICH PHUONG TONG
|
Neaktivní
od 22.05.2020
|
jednatel |
02.03.2020 |
Adresa: |
11000, 21704716, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18 |
|
BICH PHUONG TONG
|
Neaktivní
od 22.05.2020
|
jednatel |
02.03.2020 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JAN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 02.03.2020
|
jednatel |
03.07.2017 |
Adresa: |
16000, 25791532, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19 |
|
JAN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 02.03.2020
|
jednatel |
03.07.2017 |
Adresa: |
16000, 25791532, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19, Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|