LUKÁŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.12.2019 |
Adresa: |
69501, 23181796, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Masarykovo nám., 53, 1 |
|
LUKÁŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.12.2019 |
Adresa: |
69501, 23181796, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Masarykovo nám., 53, 1, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín |
|
IGOR DOBROZEMSKÝ
|
Neaktivní
od 12.12.2019
|
jednatel |
01.02.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
IGOR DOBROZEMSKÝ
|
Neaktivní
od 12.12.2019
|
jednatel |
01.02.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
IGOR DOBROZEMSKÝ
|
Neaktivní
od 01.02.2019
|
jednatel |
10.10.2017 |
Adresa: |
10100, 22660712, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 562, 20 |
|
IGOR DOBROZEMSKÝ
|
Neaktivní
od 01.02.2019
|
jednatel |
10.10.2017 |
Adresa: |
10100, 22660712, Praha, Vršovice, Ruská, 562, 20, Ruská 562/20, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Mgr. JAN LUSTIG
|
Neaktivní
od 10.10.2017
|
jednatel |
18.07.2017 |
Adresa: |
16900, 22173331, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37 |
|
Mgr. Jan Lustig
|
Neaktivní
od 10.10.2017
|
jednatel |
18.07.2017 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|