ONDŘEJ HOŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2022 |
Adresa: |
66491, 82290555, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Ořechová, 1715, 9 |
|
ONDŘEJ HOŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2022 |
Adresa: |
66491, 82290555, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Ořechová, 1715, 9, Ořechová 1715/9, 66491 Ivančice |
|
MICHAL HOŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2019 |
Adresa: |
66491, 24115762, Brno-venkov, Kratochvilka, Kratochvilka, 127 |
|
MICHAL HOŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2019 |
Adresa: |
66491, 24115762, Brno-venkov, Kratochvilka, Kratochvilka, 127, č.p. 127, 66491 Kratochvilka |
|
JINDŘICH HOŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.07.2017 |
Adresa: |
66491, 23961503, Brno-venkov, Neslovice, Neslovice, U Cihelny, 230 |
|
JINDŘICH HOŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.07.2017 |
Adresa: |
66491, 23961503, Brno-venkov, Neslovice, Neslovice, U Cihelny, 230, U Cihelny 230, 66491 Neslovice |
|
ONDŘEJ HOŠEK
|
Neaktivní
od 02.03.2022
|
jednatel |
11.12.2020 |
Adresa: |
66491, 81105720, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Na Brněnce, 1703, 46 |
|
ONDŘEJ HOŠEK
|
Neaktivní
od 02.03.2022
|
jednatel |
11.12.2020 |
Adresa: |
66491, 81105720, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Na Brněnce, 1703, 46, Na Brněnce 1703/46, 66491 Ivančice |
|
MICHAL HOŠEK
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jednatel |
18.07.2017 |
Adresa: |
66491, 23961503, Brno-venkov, Neslovice, Neslovice, U Cihelny, 230 |
|
ONDŘEJ HOŠEK
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
jednatel |
18.07.2017 |
Adresa: |
66491, 24043257, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 882, 23 |
|
MICHAL HOŠEK
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jednatel |
18.07.2017 |
Adresa: |
66491, 23961503, Brno-venkov, Neslovice, Neslovice, U Cihelny, 230, U Cihelny 230, 66491 Neslovice |
|
ONDŘEJ HOŠEK
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
jednatel |
18.07.2017 |
Adresa: |
66491, 24043257, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Okružní, 882, 23, Okružní 882/23, 66491 Ivančice |
|