MARKÉTA RAKUŠANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.08.2024 |
Adresa: |
79501, 14084759, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Divadelní, 358, 8, Divadelní 358/8, 79501 Rýmařov |
|
MARKÉTA RAKUŠANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
10100, 22650199, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Voroněžská, 564, 19 |
|
ONDŘEJ RAKUŠAN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
10100, 22650199, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Voroněžská, 564, 19 |
|
ONDŘEJ RAKUŠAN
|
Neaktivní
od 15.08.2024
|
jednatel |
01.08.2024 |
Adresa: |
79501, 14084759, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Divadelní, 358, 8, Divadelní 358/8, 79501 Rýmařov |
|
MARKÉTA RAKUŠANOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
jednatel |
22.11.2023 |
Adresa: |
10100, 22663479, Praha, Vršovice, Oblouková, 758, 19, Oblouková 758/19, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ONDŘEJ RAKUŠAN
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
jednatel |
03.10.2023 |
Adresa: |
10100, 22663479, Praha, Vršovice, Oblouková, 758, 19, Oblouková 758/19, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ONDŘEJ RAKUŠAN
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
10100, 22650199, Praha, Vinohrady, Voroněžská, 564, 19, Voroněžská 564/19, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
MARKÉTA RAKUŠANOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2023
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
10100, 22650199, Praha, Vinohrady, Voroněžská, 564, 19, Voroněžská 564/19, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
MARKÉTA RAKUŠANOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
11.12.2019 |
Adresa: |
10100, 22650181, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Francouzská, 563, 72 |
|
MARKÉTA RAKUŠANOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
11.12.2019 |
Adresa: |
10100, 22650181, Praha, Vinohrady, Francouzská, 563, 72, Francouzská 563/72, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
MARKÉTA VEPŘEKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
jednatel |
17.05.2019 |
Adresa: |
10100, 22650181, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Francouzská, 563, 72 |
|
MARKÉTA VEPŘEKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
jednatel |
17.05.2019 |
Adresa: |
10100, 22650181, Praha, Vinohrady, Francouzská, 563, 72, Francouzská 563/72, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
ONDŘEJ RAKUŠAN
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
02.08.2018 |
Adresa: |
46001, 23694190, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, Růžodolská, 148, 9 |
|
ONDŘEJ RAKUŠAN
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
02.08.2018 |
Adresa: |
46001, 23694190, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, Růžodolská, 148, 9, Růžodolská 148/9, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
KAMILA LINDOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
jednatel |
20.07.2017 |
Adresa: |
74705, 4487729, Opava, Opava, Kateřinky, Kolofíkovo nábřeží, 1128, 3 |
|
MARKÉTA VEPŘEKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
jednatel |
20.07.2017 |
Adresa: |
79501, 14091917, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Příkopy, 1155, 11 |
|
KAMILA LINDOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
jednatel |
20.07.2017 |
Adresa: |
74705, 4487729, Opava, Opava, Kateřinky, Kolofíkovo nábřeží, 1128, 3, Kolofíkovo nábřeží 1128/3, Kateřinky, 74705 Opava |
|
MARKÉTA VEPŘEKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
jednatel |
20.07.2017 |
Adresa: |
79501, 14091917, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Příkopy, 1155, 11, Příkopy 1155/11, 79501 Rýmařov |
|