Ing. ZUZANA KAŠPAROVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
30.12.2022 |
Adresa: |
79601, 24833941, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Barákova, 2744, 39 |
|
Ing. ZUZANA KAŠPAROVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
30.12.2022 |
Adresa: |
79601, 24833941, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Barákova, 2744, 39, Barákova 2744/39, 79601 Prostějov |
|
FRANTIŠEK JABLONICKÝ
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
25.09.2020 |
Adresa: |
79604, 24847348, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Antonína Slavíčka, 3940, 11 |
|
ZDENĚK ŽELEZŇÁK
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
25.09.2020 |
Adresa: |
79851, 10583289, Prostějov, Přemyslovice, Přemyslovice, 463 |
|
František Jablonický
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
25.09.2020 |
Adresa: |
79604, 24847348, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Antonína Slavíčka, 3940, 11, Antonína Slavíčka 3940/11, 79604 Prostějov |
|
ZDENĚK ŽELEZŇÁK
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
25.09.2020 |
Adresa: |
79851, 10583289, Prostějov, Přemyslovice, Přemyslovice, 463, č.p. 463, 79851 Přemyslovice |
|
Ing. JAN RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 30.12.2022
|
předseda správní rady |
01.10.2020 |
Adresa: |
79809, 10649794, Prostějov, Výšovice, Výšovice, 16 |
|
Ing. JAN RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 30.12.2022
|
předseda správní rady |
01.10.2020 |
Adresa: |
79809, 10649794, Prostějov, Výšovice, Výšovice, 16, č.p. 16, 79809 Výšovice |
|
Ing. JAN RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
předseda správní rady |
25.09.2020 |
Adresa: |
79809, Prostějov, Výšovice, Výšovice, 16 |
|
Ing. JAN RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
předseda správní rady |
25.09.2020 |
Adresa: |
79809, 10649794, Prostějov, Výšovice, Výšovice, 16, č.p. 16, 79809 Výšovice |
|
LUCIE RAPČANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
člen správní rady |
09.03.2019 |
Adresa: |
79601, 26633612, Prostějov, Prostějov, Krasice, Krasická, 355, 49 |
|
LUCIE RAPČANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
člen správní rady |
09.03.2019 |
Adresa: |
79601, 26633612, Prostějov, Prostějov, Krasice, Krasická, 355, 49, Krasická 355/49, Krasice, 79601 Prostějov |
|
Ing. JAN RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
předseda správní rady |
30.08.2018 |
Adresa: |
79809, 10649794, Prostějov, Výšovice, Výšovice, 16 |
|
Ing. JAN RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
předseda správní rady |
30.08.2018 |
Adresa: |
79809, 10649794, Prostějov, Výšovice, Výšovice, 16, č.p. 16, 79809 Výšovice |
|
Bc. DANA HIPPÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2018
|
člen správní rady |
24.08.2017 |
Adresa: |
76701, 10368841, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Velehradská, 2526, 69 |
|
Ing. JAN RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 30.08.2018
|
předseda správní rady |
24.08.2017 |
Adresa: |
79601, 25469819, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Studentská, 4301, 10 |
|
LUCIE RAPČANOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2019
|
člen správní rady |
24.08.2017 |
Adresa: |
79601, 27733769, Prostějov, Prostějov, Krasice, Krasická, 361, 53a |
|
Bc. DANA HIPPÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2018
|
člen správní rady |
24.08.2017 |
Adresa: |
76701, 10368841, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Velehradská, 2526, 69, Velehradská 2526/69, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Jan Ryšavý
|
Neaktivní
od 30.08.2018
|
předseda správní rady |
24.08.2017 |
Adresa: |
79601, 25469819, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Studentská, 4301, 10, Studentská 4301/10, 79601 Prostějov |
|
LUCIE RAPČANOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2019
|
člen správní rady |
24.08.2017 |
Adresa: |
79601, 27733769, Prostějov, Prostějov, Krasice, Krasická, 361, 53a, Krasická 361/53a, Krasice, 79601 Prostějov |
|