RNDr. JÁN SMEREK
|
Aktivní
|
Předseda správní rady |
10.08.2021 |
Adresa: |
04001, Košice, Vencova 65 |
|
RNDr. SILVIA SMEREKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
10.08.2021 |
Adresa: |
04001, Košice, Vencova 65 |
|
Bc. SILVIA MACHÁŇOVÁ
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
10.08.2021 |
Adresa: |
01323, Košice, Višňové 823 |
|
ERIKA FILIPSKÁ-SMEREKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
10.08.2021 |
Adresa: |
04001, Košice, Vencová 65 |
|
ERIKA FILIPSKÁ-SMEREKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
10.08.2021 |
Adresa: |
Košice, Vencová 65, 04001, Vencová 65, 04001 Košice, Slovensko |
|
RNDr. JÁN SMEREK
|
Aktivní
|
Předseda správní rady |
10.08.2021 |
Adresa: |
Košice, Vencova 65, 04001, Vencova 65, 04001 Košice, Slovensko |
|
RNDr. SILVIA SMEREKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
10.08.2021 |
Adresa: |
Košice, Vencova 65, 04001, Vencova 65, 04001 Košice, Slovensko |
|
Bc. SILVIA MACHÁŇOVÁ
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
10.08.2021 |
Adresa: |
Košice, Višňové 823, 01323, Višňové 823, 01323 Košice, Slovensko |
|
Ing. MONIKA MAREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
Předseda správní rady |
30.11.2020 |
Adresa: |
11000, 21715882, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Elišky Krásnohorské, 123, 10 |
|
Ing. MONIKA MAREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
Předseda správní rady |
30.11.2020 |
Adresa: |
11000, 21715882, Praha, Staré Město, Elišky Krásnohorské, 123, 10, Elišky Krásnohorské 123/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
BARBORA BRÜHLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2020
|
Předseda správní rady |
11.11.2020 |
Adresa: |
58601, 12342963, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Komenského, 1372, 40 |
|
BARBORA BRÜHLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2020
|
Předseda správní rady |
11.11.2020 |
Adresa: |
58601, 12342963, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Komenského, 1372, 40, Komenského 1372/40, 58601 Jihlava |
|
BARBORA BRÜHLOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
Předseda správní rady |
21.12.2017 |
Adresa: |
19800, 27907643, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Sicherova, 1606, 11 |
|
BARBORA BRÜHLOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
Předseda správní rady |
21.12.2017 |
Adresa: |
19800, 27907643, Praha, Kyje, Sicherova, 1606, 11, Sicherova 1606/11, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Corporate Consulting a.s.
27395693 |
Neaktivní
od 21.12.2017
|
Předseda správní rady |
25.08.2017 |
Adresa: |
18600, 27783839, Praha 8, Karlín, Karolinská, 661 |
|
Corporate Consulting a.s.
27395693 |
Neaktivní
od 21.12.2017
|
Předseda správní rady |
25.08.2017 |
Adresa: |
18600, 27783839, Praha, Karlín, Karolinská, 661, 4, Karolinská 661/4, Karlín, 18600 Praha 8 |
|