Ing. JAN HLAVÁČ
|
Aktivní
|
Předseda |
29.05.2019 |
Adresa: |
25101, 12729451, Praha-východ, Říčany, Říčany, Roklanská, 1263, 74 |
|
Ing. JAN HLAVÁČ
|
Aktivní
|
Předseda |
29.05.2019 |
Adresa: |
25101, 12729451, Praha-východ, Říčany, Říčany, Roklanská, 1263, 74, Roklanská 1263/74, 25101 Říčany |
|
Ing. JAN HLAVÁČ
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Předseda |
19.01.2019 |
Adresa: |
12000, 21755311, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1613, 54 |
|
Ing. JAN HLAVÁČ
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Předseda |
19.01.2019 |
Adresa: |
12000, 21755311, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1613, 54, Mánesova 1613/54, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr PETR FIŠER
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
předseda |
12.10.2018 |
Adresa: |
15000, 22108157, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 3021, 43 |
|
JUDr PETR FIŠER
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
předseda |
12.10.2018 |
Adresa: |
15000, 22108157, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 3021, 43, Zdíkovská 3021/43, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JUDr PETR FIŠER
|
Neaktivní
od 12.10.2018
|
předseda |
28.08.2017 |
Adresa: |
15000, 25133489, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 3157, 4a |
|
JUDr PETR FIŠER
|
Neaktivní
od 12.10.2018
|
předseda |
28.08.2017 |
Adresa: |
15000, 25133489, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 3157, 4a, Na Hřebenkách 3157/4a, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|