JANA SUCHOMELOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2024 |
Adresa: |
66453, 24017299, Brno-venkov, Újezd u Brna, Újezd u Brna, Na Zahrádkách, 904, Na Zahrádkách 904, 66453 Újezd u Brna |
|
DAVID OTOUPALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2017 |
Adresa: |
66447, 77603451, Brno-venkov, Střelice, Střelice, Ant. Smutného, 873, 88 |
|
Ing. PETR ČÁSTEK
|
Neaktivní
od 19.04.2022
|
jednatel |
01.10.2018 |
Adresa: |
61500, 19669941, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Tomáškova, 653, 2 |
|
Ing. PETR ČÁSTEK
|
Neaktivní
od 19.04.2022
|
jednatel |
01.10.2018 |
Adresa: |
61500, 19669941, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Tomáškova, 653, 2, Tomáškova 653/2, Zábrdovice, 61500 Brno |
|
DAVID OTOUPALÍK
|
Neaktivní
od 19.04.2024
|
jednatel |
13.09.2017 |
Adresa: |
66447, 77603451, Brno-venkov, Střelice, Střelice, Ant. Smutného, 873, 88, Ant. Smutného 873/88, 66447 Střelice |
|
DAVID OTOUPALÍK
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
jednatel |
28.08.2017 |
Adresa: |
66447, 24160911, Brno-venkov, Střelice, Střelice, Komenského, 588, 24 |
|
Bc. KATEŘINA VAŠKŮ
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
jednatel |
28.08.2017 |
Adresa: |
58821, 13781936, Jihlava, Velký Beranov, Jeclov, 10 |
|
David Otoupalík
|
Neaktivní
od 13.09.2017
|
jednatel |
28.08.2017 |
Adresa: |
66447, 24160911, Brno-venkov, Střelice, Střelice, Komenského, 588, 24, Komenského 588/24, 66447 Střelice |
|
Bc. KATEŘINA VAŠKŮ
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
jednatel |
28.08.2017 |
Adresa: |
58821, 13781936, Jihlava, Velký Beranov, Jeclov, 10, Jeclov 10, 58821 Velký Beranov |
|