OLDŘICH VOJÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2020 |
Adresa: |
66442, 13210025, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Husova, 544 |
|
OLDŘICH VOJÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2020 |
Adresa: |
66442, 13210025, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Husova, 544, Husova 544, 66442 Modřice |
|
Mgr. ROBERT BANOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.12.2020 |
Adresa: |
61600, 19602588, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Sabinova, 2515, 4 |
|
Mgr. ROBERT BANOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.12.2020 |
Adresa: |
61600, 19602588, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Sabinova, 2515, 4, Sabinova 2515/4, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. JITKA VOJÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
jednatel |
25.09.2020 |
Adresa: |
66442, 13210475, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Husova, 599 |
|
Ing. JITKA VOJÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
jednatel |
25.09.2020 |
Adresa: |
66442, 13210475, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Husova, 599, Husova 599, 66442 Modřice |
|
LUCIE SÁRA GŐRIGOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
jednatel |
13.09.2019 |
Adresa: |
63800, 19262507, Brno-město, Brno, Lesná, Nezvalova, 399, 4 |
|
LUCIE SÁRA GŐRIGOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
jednatel |
13.09.2019 |
Adresa: |
63800, 19262507, Brno-město, Brno, Lesná, Nezvalova, 399, 4, Nezvalova 399/4, Lesná, 63800 Brno |
|
LUCIE SÁRA GŐRIGOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2019
|
jednatel |
28.08.2019 |
Adresa: |
70030, 3277330, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2525, 57 |
|
LUCIE SÁRA GŐRIGOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2019
|
jednatel |
28.08.2019 |
Adresa: |
70030, 3277330, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2525, 57, Volgogradská 2525/57, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
LUCIE SÁRA JURČOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2019
|
jednatel |
30.08.2017 |
Adresa: |
70030, 3277330, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2525, 57 |
|
OLDŘICH VOJÁČEK
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
jednatel |
30.08.2017 |
Adresa: |
43156, 2638983, Chomutov, Mašťov, Mašťov, Revoluční, 70 |
|
LUCIE SÁRA JURČOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2019
|
jednatel |
30.08.2017 |
Adresa: |
70030, 3277330, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2525, 57, Volgogradská 2525/57, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
OLDŘICH VOJÁČEK
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
jednatel |
30.08.2017 |
Adresa: |
43156, 2638983, Chomutov, Mašťov, Mašťov, Revoluční, 70, Revoluční 70, 43156 Mašťov |
|