RADIM HÝBNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2019 |
Adresa: |
40001, 17802644, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Resslova, 729, 19 |
|
RADIM HÝBNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2019 |
Adresa: |
40001, 17802644, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Resslova, 729, 19, Resslova 729/19, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
JAN EICHLER
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
Jednatel |
17.06.2020 |
Adresa: |
40336, 9334092, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 368 |
|
JAN EICHLER
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
Jednatel |
17.06.2020 |
Adresa: |
40336, 9334092, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 368, č.p. 368, 40336 Tisá |
|
RADIM HÝBNER
|
Neaktivní
od 09.11.2019
|
Jednatel |
31.08.2017 |
Adresa: |
40336, 25255827, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 435 |
|
JAN EICHLER
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
Jednatel |
31.08.2017 |
Adresa: |
40336, 9334491, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 411 |
|
RADIM HÝBNER
|
Neaktivní
od 09.11.2019
|
Jednatel |
31.08.2017 |
Adresa: |
40336, 25255827, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 435, č.p. 435, 40336 Tisá |
|
JAN EICHLER
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
Jednatel |
31.08.2017 |
Adresa: |
40336, 9334491, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 411, č.p. 411, 40336 Tisá |
|