JAKUB STUDECKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.01.2024 |
Adresa: |
25089, 25774859, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Požárech, 429, Na Požárech 429, 25089 Lázně Toušeň |
|
VERONIKA STAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
25089, 25774859, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Požárech, 429 |
|
VERONIKA STAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2023
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
25089, 25774859, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Požárech, 429, Na Požárech 429, 25089 Lázně Toušeň |
|
STANISLAV STUDECKÝ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
Jednatel |
22.02.2019 |
Adresa: |
27714, 72625678, Praha-východ, Borek, Borek |
|
STANISLAV STUDECKÝ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
Jednatel |
22.02.2019 |
Adresa: |
27714, 72625678, Praha-východ, Borek, Borek, č.ev. 82, 27714 Borek |
|
JAKUB STUDECKÝ
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
25089, 25774859, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Požárech, 429 |
|
JAKUB STUDECKÝ
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
25089, 25774859, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Požárech, 429, Na Požárech 429, 25089 Lázně Toušeň |
|
JAKUB STUDECKÝ
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
11.09.2017 |
Adresa: |
25088, 12701734, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Masarykova, 265, 24 |
|
JAKUB STUDECKÝ
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
11.09.2017 |
Adresa: |
25088, 12701734, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Masarykova, 265, 24, Masarykova 265/24, 25088 Čelákovice |
|