PETRO RUSNAK
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2021 |
Adresa: |
Užhorod, Zakarpatská obl., Stancijna 16/25 |
|
PETRO RUSNAK
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2021 |
Adresa: |
Užhorod, Zakarpatská obl., Stancijna 16/25, Stancijna 16/25, Užhorod, Zakarpatská obl., Ukrajina |
|
MICHAL HÁJEK
|
Neaktivní
od 03.02.2021
|
jednatel |
01.04.2020 |
Adresa: |
27345, 1369822, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, nám. Draha, 75 |
|
MICHAL HÁJEK
|
Neaktivní
od 03.02.2021
|
jednatel |
01.04.2020 |
Adresa: |
27345, 1369822, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, nám. Draha, 75, nám. Draha 75, 27345 Hřebeč |
|
JARMILA TALČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2020
|
jednatel |
23.10.2018 |
Adresa: |
29443, 15533522, Mladá Boleslav, Lipník, Lipník, 457 |
|
JARMILA TALČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2020
|
jednatel |
23.10.2018 |
Adresa: |
29443, 15533522, Mladá Boleslav, Lipník, Lipník, 457, č.p. 457, 29443 Lipník |
|
DENISA KURILIĆ
|
Neaktivní
od 23.10.2018
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
74714, 4576632, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Markvartovická, 52, 48 |
|
DENISA KURILIĆ
|
Neaktivní
od 23.10.2018
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
74714, 4576632, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Markvartovická, 52, 48, Markvartovická 52/48, 74714 Ludgeřovice |
|
RADIM TALČÍK
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
29443, 15533522, Mladá Boleslav, Lipník, Lipník, 457 |
|
RADIM TALČÍK
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
29443, 15533522, Mladá Boleslav, Lipník, Lipník, 457, č.p. 457, 29443 Lipník |
|