TOMÁŠ WEBER
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.10.2023 |
Adresa: |
74764, 4278577, Ostrava-město, Velká Polom, Velká Polom, Krátká, 127, Krátká 127, 74764 Velká Polom |
|
TOMÁŠ WEBER
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.02.2023 |
Adresa: |
73934, 20558571, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Vratimovská, 449 |
|
TOMÁŠ WEBER
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
Jednatel |
13.02.2023 |
Adresa: |
73934, 20558571, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Vratimovská, 449, Vratimovská 449, 73934 Václavovice |
|
TOMÁŠ HRBÁČ
|
Neaktivní
od 13.02.2023
|
Jednatel |
20.08.2021 |
Adresa: |
74283, 8226253, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Příčná, 299 |
|
TOMÁŠ HRBÁČ
|
Neaktivní
od 13.02.2023
|
Jednatel |
20.08.2021 |
Adresa: |
74283, 8226253, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Příčná, 299, Příčná 299, 74283 Klimkovice |
|
RADOMÍR JURDIČ
|
Neaktivní
od 20.08.2021
|
jednatel |
19.10.2017 |
Adresa: |
73601, 24904023, Karviná, Havířov, Město, Jana Žižky, 805, 3 |
|
RADOMÍR JURDIČ
|
Neaktivní
od 20.08.2021
|
jednatel |
19.10.2017 |
Adresa: |
73601, 24904023, Karviná, Havířov, Město, Jana Žižky, 805, 3, Jana Žižky 805/3, Město, 73601 Havířov |
|
RADOMÍR JURDIČ
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
jednatel |
18.10.2017 |
Adresa: |
73601, 24904023, Karviná, Havířov, Město, Jana Žižky, 805, 3 |
|
RADOMÍR JURDIČ
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
jednatel |
18.10.2017 |
Adresa: |
73601, 24904023, Karviná, Havířov, Město, Jana Žižky, 805, 3, Jana Žižky 805/3, Město, 73601 Havířov |
|