Ing. JIŘÍ VRÁNA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2021 |
Adresa: |
33444, 27761991, Plzeň-jih, Dolní Lukavice, Dolní Lukavice, 228 |
|
Ing. JIŘÍ VRÁNA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2021 |
Adresa: |
33444, 27761991, Plzeň-jih, Dolní Lukavice, Dolní Lukavice, 228, č.p. 228, 33444 Dolní Lukavice |
|
Ing. JAROMÍR POCEDIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2020 |
Adresa: |
33032, 27831400, Plzeň-sever, Bdeněves, Bdeněves, 231 |
|
Ing. JAROMÍR POCEDIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2020 |
Adresa: |
33032, 27831400, Plzeň-sever, Bdeněves, Bdeněves, 231, č.p. 231, 33032 Bdeněves |
|
Ing. JIŘÍ VRÁNA
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
33444, 27761991, Plzeň-jih, Dolní Lukavice, Dolní Lukavice, 228 |
|
Ing. JIŘÍ VRÁNA
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
33444, 27761991, Plzeň-jih, Dolní Lukavice, Dolní Lukavice, 228, č.p. 228, 33444 Dolní Lukavice |
|
Ing. JAROMÍR POCEDIČ
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
jednatel |
23.10.2017 |
Adresa: |
26701, 72847531, Beroun, Králův Dvůr, Levín, Na Lucberku, 245 |
|
Ing. JIŘÍ VRÁNA
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
23.10.2017 |
Adresa: |
40747, 152978, Děčín, Šluknov, Království, 489 |
|
Ing. JAROMÍR POCEDIČ
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
jednatel |
23.10.2017 |
Adresa: |
26701, 72847531, Beroun, Králův Dvůr, Levín, Na Lucberku, 245, Na Lucberku 245, Levín, 26701 Králův Dvůr |
|
Ing. JIŘÍ VRÁNA
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
23.10.2017 |
Adresa: |
40747, 152978, Děčín, Šluknov, Království, 489, Království 489, 40747 Šluknov |
|