JAN KRŮTA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2021 |
Adresa: |
15000, 22101047, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48 |
|
JUDr. VLADIMÍR KOPTA
|
Neaktivní
od 10.04.2024
|
jednatel |
21.08.2023 |
Adresa: |
19900, 22497471, Praha, Letňany, Krausova, 606, Krausova 606, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
JAN KRŮTA
|
Neaktivní
od 21.08.2023
|
jednatel |
04.02.2021 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
VLADIMÍRA CIHELKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
jednatel |
07.01.2021 |
Adresa: |
25089, 12689173, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Chmelnici, 412 |
|
VLADIMÍRA CIHELKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2021
|
jednatel |
07.01.2021 |
Adresa: |
25089, 12689173, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Chmelnici, 412, Na Chmelnici 412, 25089 Lázně Toušeň |
|
ROMAN KYSELA
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
jednatel |
10.11.2017 |
Adresa: |
12000, 21752613, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Chodská, 1315, 18 |
|
ROMAN KYSELA
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
jednatel |
10.11.2017 |
Adresa: |
12000, 21752613, Praha, Vinohrady, Chodská, 1315, 18, Chodská 1315/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|