MARTINA BAŠE
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2020 |
Adresa: |
74801, 4609549, Opava, Hlučín, Hlučín, Hrnčířská, 267, 12 |
|
MARTINA BAŠE
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2020 |
Adresa: |
74801, 4609549, Opava, Hlučín, Hlučín, Hrnčířská, 267, 12, Hrnčířská 267/12, 74801 Hlučín |
|
MARTINA BAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2020
|
jednatel |
20.12.2019 |
Adresa: |
74801, 4609549, Opava, Hlučín, Hlučín, Hrnčířská, 267, 12 |
|
MARTINA BAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2020
|
jednatel |
20.12.2019 |
Adresa: |
74801, 4609549, Opava, Hlučín, Hlučín, Hrnčířská, 267, 12, Hrnčířská 267/12, 74801 Hlučín |
|
MARTINA CÍREK
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
jednatel |
19.06.2019 |
Adresa: |
74801, 4609549, Opava, Hlučín, Hlučín, Hrnčířská, 267, 12 |
|
MARTINA CÍREK
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
jednatel |
19.06.2019 |
Adresa: |
74801, 4609549, Opava, Hlučín, Hlučín, Hrnčířská, 267, 12, Hrnčířská 267/12, 74801 Hlučín |
|
MARTINA CÍREK
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
jednatel |
05.08.2018 |
Adresa: |
74714, 4406613, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Ke Kapli, 413 |
|
MARTINA CÍREK
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
jednatel |
05.08.2018 |
Adresa: |
74714, 4406613, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Ke Kapli, 413, Ke Kapli 413, 74714 Markvartovice |
|
MARTINA BAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2018
|
jednatel |
04.12.2017 |
Adresa: |
74714, 4406613, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Ke Kapli, 413 |
|
MARTINA BAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2018
|
jednatel |
04.12.2017 |
Adresa: |
74714, 4406613, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Ke Kapli, 413, Ke Kapli 413, 74714 Markvartovice |
|