FRANTIŠEK KRÁL
|
Neaktivní
od 26.11.2019
|
Jednatel |
10.10.2019 |
Adresa: |
69154, 10121846, Břeclav, Týnec, Týnec, Luční, 382 |
|
FRANTIŠEK KRÁL
|
Neaktivní
od 26.11.2019
|
Jednatel |
10.10.2019 |
Adresa: |
69154, 10121846, Břeclav, Týnec, Týnec, Luční, 382, Luční 382, 69154 Týnec |
|
MATĚJ KUMSTÝŘ
|
Neaktivní
od 10.10.2019
|
Jednatel |
06.08.2019 |
Adresa: |
18200, 22364609, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Horňátecká, 787, 10 |
|
JIŘÍ KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 26.11.2019
|
Jednatel |
06.08.2019 |
Adresa: |
37821, 17655927, Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Kardašova Řečice, Lomnického, 494 |
|
MATĚJ KUMSTÝŘ
|
Neaktivní
od 10.10.2019
|
Jednatel |
06.08.2019 |
Adresa: |
18200, 22364609, Praha, Kobylisy, Horňátecká, 787, 10, Horňátecká 787/10, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JIŘÍ KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 26.11.2019
|
Jednatel |
06.08.2019 |
Adresa: |
37821, 17655927, Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Kardašova Řečice, Lomnického, 494, Lomnického 494, 37821 Kardašova Řečice |
|
JAN DEZORT
|
Neaktivní
od 06.08.2019
|
jednatel |
03.08.2019 |
Adresa: |
25231, 6593666, Praha-západ, Všenory, Všenory, Karla Majera, 456 |
|
JAN DEZORT
|
Neaktivní
od 06.08.2019
|
jednatel |
03.08.2019 |
Adresa: |
25231, 6593666, Praha-západ, Všenory, Všenory, Karla Majera, 456, Karla Majera 456, 25231 Všenory |
|
MAREK CAPÁK
|
Neaktivní
od 06.08.2019
|
jednatel |
22.06.2018 |
Adresa: |
10900, 75256801, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Padovská, 747, 5 |
|
MAREK CAPÁK
|
Neaktivní
od 06.08.2019
|
jednatel |
22.06.2018 |
Adresa: |
10900, 75256801, Praha, Horní Měcholupy, Padovská, 747, 5, Padovská 747/5, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
MAREK CAPÁK
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
10200, 22575880, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Přeštická, 1092, 12 |
|
JAN DEZORT
|
Neaktivní
od 03.08.2019
|
jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
14000, 21950512, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Žateckých, 1258, 15 |
|
MAREK CAPÁK
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
10200, 22575880, Praha, Hostivař, Přeštická, 1092, 12, Přeštická 1092/12, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JAN DEZORT
|
Neaktivní
od 03.08.2019
|
jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
14000, 21950512, Praha, Nusle, Žateckých, 1258, 15, Žateckých 1258/15, Nusle, 14000 Praha 4 |
|