OREST HORCHAK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2023 |
Adresa: |
Stebnik, Lvovska 17 |
|
OREST HORCHAK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2023 |
Adresa: |
Stebnik, Lvovska 17, Lvovska 17, Stebnik, Ukrajina |
|
MILOSLAV NOVÁČEK
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
26.08.2022 |
Adresa: |
41108, 16675436, Litoměřice, Štětí, Brocno, 48 |
|
MILOSLAV NOVÁČEK
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
26.08.2022 |
Adresa: |
41108, 16675436, Litoměřice, Štětí, Brocno, 48, Brocno 48, 41108 Štětí |
|
MARKÉTA KATZEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2022
|
jednatel |
21.06.2022 |
Adresa: |
41108, 80462812, Litoměřice, Štětí, Štětí, Příčná, 693 |
|
MARKÉTA KATZEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2022
|
jednatel |
21.06.2022 |
Adresa: |
41108, 80462812, Litoměřice, Štětí, Štětí, Příčná, 693, Příčná 693, 41108 Štětí |
|
PETR KŘIČEK
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
jednatel |
24.02.2022 |
Adresa: |
41108, 16876008, Litoměřice, Štětí, Štětí, Čs. armády, 512 |
|
PETR KŘIČEK
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
jednatel |
24.02.2022 |
Adresa: |
41108, 16876008, Litoměřice, Štětí, Štětí, Čs. armády, 512, Čs. armády 512, 41108 Štětí |
|
MARKÉTA KATZEROVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
Jednatel |
31.07.2020 |
Adresa: |
41108, 80462812, Litoměřice, Štětí, Štětí, Příčná, 693 |
|
MARKÉTA KATZEROVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
Jednatel |
31.07.2020 |
Adresa: |
41108, 80462812, Litoměřice, Štětí, Štětí, Příčná, 693, Příčná 693, 41108 Štětí |
|
MARKÉTA KATZEROVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
Jednatel |
13.06.2019 |
Adresa: |
41173, 16676564, Litoměřice, Štětí, Chcebuz, 128 |
|
MARKÉTA KATZEROVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
Jednatel |
13.06.2019 |
Adresa: |
41173, 16676564, Litoměřice, Štětí, Chcebuz, 128, Chcebuz 128, 41173 Štětí |
|
MARKÉTA JANOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Jednatel |
07.05.2019 |
Adresa: |
41173, 16676564, Litoměřice, Štětí, Chcebuz, 128 |
|
MARKÉTA JANOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Jednatel |
07.05.2019 |
Adresa: |
41173, 16676564, Litoměřice, Štětí, Chcebuz, 128, Chcebuz 128, 41173 Štětí |
|
IVANA KATZEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2019
|
jednatel |
27.11.2017 |
Adresa: |
41108, 16875681, Litoměřice, Štětí, Štětí, Ostrovní, 474 |
|
IVANA KATZEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2019
|
jednatel |
27.11.2017 |
Adresa: |
41108, 16875681, Litoměřice, Štětí, Štětí, Ostrovní, 474, Ostrovní 474, 41108 Štětí |
|