prof. RNDr. JIŘÍ ŽÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
18.08.2021 |
Adresa: |
27023, 21358061, Rakovník, Křivoklát, Křivoklát, 103 |
|
prof. RNDr. JIŘÍ ŽÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
18.08.2021 |
Adresa: |
27023, 21358061, Rakovník, Křivoklát, Křivoklát, 103, č.p. 103, 27023 Křivoklát |
|
prof. RNDr. BOHUSLAV GAŠ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
22.07.2020 |
Adresa: |
25401, 26670542, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Zahradní, 575 |
|
prof. RNDr. BOHUSLAV GAŠ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
22.07.2020 |
Adresa: |
25401, 26670542, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Zahradní, 575, Zahradní 575, 25401 Jílové u Prahy |
|
doc. RNDr. MARTIN OUŘEDNÍČEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
16.11.2018 |
Adresa: |
28201, 25946901, Kolín, Přišimasy, Skřivany, Větrná, 73 |
|
doc. RNDr. MARTIN OUŘEDNÍČEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
16.11.2018 |
Adresa: |
28201, 25946901, Kolín, Přišimasy, Skřivany, Větrná, 73, Větrná 73, Skřivany, 28201 Přišimasy |
|
doc. RNDr. JAN KONVALINKA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
16100, 22221808, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Nová Šárka, 471, 39 |
|
RNDr. JIŘÍ ZIMA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
14100, 21990247, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Čtyřdílná, 1130, 6 |
|
prof. RNDr. PETR HORÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
15800, 24986500, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, U kříže, 633, 26 |
|
doc. RNDr. IVAN NĚMEC
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
16000, 22196021, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Kodymce, 965, 4 |
|
doc. RNDr. JAN KONVALINKA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
16100, 22221808, Praha, Liboc, Nová Šárka, 471, 39, Nová Šárka 471/39, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
RNDr. JIŘÍ ZIMA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
14100, 21990247, Praha, Záběhlice, Čtyřdílná, 1130, 6, Čtyřdílná 1130/6, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
prof. RNDr. PETR HORÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
15800, 24986500, Praha, Jinonice, U kříže, 633, 26, U kříže 633/26, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
doc. RNDr. IVAN NĚMEC
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
16000, 22196021, Praha, Dejvice, Na Kodymce, 965, 4, Na Kodymce 965/4, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
doc. RNDr. MARTIN OUŘEDNÍČEK
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
28201, 25946901, Kolín, Přišimasy, Skřivany, 73 |
|
prof. RNDr. BOHUSLAV GAŠ
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
25401, 6560946, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Holíkova, 471 |
|
prof. RNDr. MARTIN MIHALJEVIČ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
14700, 40314324, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Mezivrší, 1813, 6 |
|
doc. RNDr. MARTIN OUŘEDNÍČEK
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
28201, 25946901, Kolín, Přišimasy, Skřivany, Větrná, 73, Větrná 73, Skřivany, 28201 Přišimasy |
|
prof. RNDr. BOHUSLAV GAŠ
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
25401, 6560946, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Holíkova, 471, Holíkova 471, 25401 Jílové u Prahy |
|
prof. RNDr. MARTIN MIHALJEVIČ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
člen správní rady |
06.12.2017 |
Adresa: |
14700, 40314324, Praha, Braník, Mezivrší, 1813, 6, Mezivrší 1813/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|