JAN DECKER
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2022 |
Adresa: |
15521, 82810613, Hlavní město Praha, Praha, Třebonice, U Radosti, 225, 3 |
|
JAN DECKER
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2022 |
Adresa: |
15521, 82810613, Praha, Třebonice, U Radosti, 225, 3, U Radosti 225/3, Třebonice, 15521 Praha 5 |
|
LUKÁŠ HOTOVÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2022 |
Adresa: |
16200, 82659303, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Libocká, 707, 33a |
|
LUKÁŠ HOTOVÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2022 |
Adresa: |
16200, 82659303, Praha, Liboc, Libocká, 707, 33a, Libocká 707/33a, Liboc, 16200 Praha 6 |
|
LUKÁŠ HOTOVÝ
|
Neaktivní
od 05.06.2022
|
jednatel |
09.08.2019 |
Adresa: |
15521, 41218698, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Milotická, 479, 6 |
|
LUKÁŠ HOTOVÝ
|
Neaktivní
od 05.06.2022
|
jednatel |
09.08.2019 |
Adresa: |
15521, 41218698, Praha, Zličín, Milotická, 479, 6, Milotická 479/6, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
LUKÁŠ HOTOVÝ
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
jednatel |
30.11.2017 |
Adresa: |
25301, 25967193, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Řehníkova, 2121 |
|
JAN DECKER
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
jednatel |
30.11.2017 |
Adresa: |
16300, 22698477, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Makovského, 1205, 31 |
|
LUKÁŠ HOTOVÝ
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
jednatel |
30.11.2017 |
Adresa: |
25301, 25967193, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Řehníkova, 2121, Řehníkova 2121, 25301 Hostivice |
|
JAN DECKER
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
jednatel |
30.11.2017 |
Adresa: |
16300, 22698477, Praha, Řepy, Makovského, 1205, 31, Makovského 1205/31, Řepy, 16300 Praha 6 |
|