VIKTOR TÓTH
|
Aktivní
|
jednatel |
17.01.2023 |
Adresa: |
83102, Bratislava - Nové Mesto, Račianska 1502/7 |
|
VIKTOR TÓTH
|
Aktivní
|
jednatel |
17.01.2023 |
Adresa: |
Bratislava - Nové Mesto, Račianska 1502/7, 83102, Račianska 1502/7, 83102 Bratislava - Nové Mesto, Slovensko |
|
PETR KOHOUT
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.02.2021 |
Adresa: |
18200, 73494224, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na dlážděnce, 2463, 1b |
|
PETR KOHOUT
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.02.2021 |
Adresa: |
18200, 73494224, Praha, Libeň, Na dlážděnce, 2463, 1b, Na dlážděnce 2463/1b, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
MARTIN MACHOŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.12.2017 |
Adresa: |
13000, 21764859, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 2141, 116 |
|
MARTIN MACHOŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.12.2017 |
Adresa: |
13000, 21764859, Praha, Vinohrady, Slezská, 2141, 116, Slezská 2141/116, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
TEREZA ŠIMANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 17.01.2023
|
Jednatel |
08.10.2022 |
Adresa: |
17000, 22298461, Praha, Holešovice, Kamenická, 365, 1 |
|
TEREZA ŠIMANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 17.01.2023
|
Jednatel |
08.10.2022 |
Adresa: |
17000, 22298461, Praha, Holešovice, Kamenická, 365, 1, Kamenická 365/1, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
TEREZA ŠIMANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2022
|
Jednatel |
04.02.2022 |
Adresa: |
17000, 22293086, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Havanská, 155, 16 |
|
TEREZA ŠIMANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2022
|
Jednatel |
04.02.2022 |
Adresa: |
17000, 22293086, Praha, Bubeneč, Havanská, 155, 16, Havanská 155/16, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. JIŘÍ RANDUS
|
Neaktivní
od 04.02.2022
|
jednatel |
28.05.2019 |
Adresa: |
28922, 18254233, Nymburk, Lysá nad Labem, Litol, Lidická, 348, 9 |
|
Mgr. JIŘÍ RANDUS
|
Neaktivní
od 04.02.2022
|
jednatel |
28.05.2019 |
Adresa: |
28922, 18254233, Nymburk, Lysá nad Labem, Litol, Lidická, 348, 9, Lidická 348/9, Litol, 28922 Lysá nad Labem |
|
Mgr. TEREZA ŠIMANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
Jednatel |
24.07.2018 |
Adresa: |
16200, 22281789, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Na Petřinách, 217, 24 |
|
Mgr. TEREZA ŠIMANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
Jednatel |
24.07.2018 |
Adresa: |
16200, 22281789, Praha, Veleslavín, Na Petřinách, 217, 24, Na Petřinách 217/24, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
TOMÁŠ CHLOUPEK
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
jednatel |
04.12.2017 |
Adresa: |
14100, 28121376, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Choceradská, 3298, 36 |
|
ANTONÍN PFLEGER
|
Neaktivní
od 08.02.2021
|
jednatel |
04.12.2017 |
Adresa: |
17000, 26675536, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Poupětova, 869, 8 |
|
TOMÁŠ CHLOUPEK
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
jednatel |
04.12.2017 |
Adresa: |
14100, 28121376, Praha, Záběhlice, Choceradská, 3298, 36, Choceradská 3298/36, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
ANTONÍN PFLEGER
|
Neaktivní
od 08.02.2021
|
jednatel |
04.12.2017 |
Adresa: |
17000, 26675536, Praha, Holešovice, Poupětova, 869, 8, Poupětova 869/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|