LUBOŠ PETŘÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.09.2019 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
LUBOŠ PETŘÍČEK
|
Neaktivní
od 05.12.2023
|
jednatel |
25.09.2019 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
LUCIE GROMEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
jednatel |
07.03.2018 |
Adresa: |
67801, 15222055, Blansko, Blansko, Blansko, nám. Svobody, 32, 3 |
|
LUCIE GROMEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
jednatel |
07.03.2018 |
Adresa: |
67801, 15222055, Blansko, Blansko, Blansko, nám. Svobody, 32, 3, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko |
|
LUKÁŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
jednatel |
02.01.2018 |
Adresa: |
66482, 13244833, Brno-venkov, Říčany, Říčany, nám. Osvobození, 340 |
|
LUKÁŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
jednatel |
02.01.2018 |
Adresa: |
66482, 13244833, Brno-venkov, Říčany, Říčany, nám. Osvobození, 340, nám. Osvobození 340, 66482 Říčany |
|
Ing. MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
55225, 73636223, Náchod, Rychnovek, Rychnovek, 96 |
|
Ing. MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
55225, 73636223, Náchod, Rychnovek, Rychnovek, 96, č.p. 96, 55225 Rychnovek |
|