PETR FILIŠTEIN
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.01.2022 |
Adresa: |
37001, 23383097, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 4, Rudolfovská tř., 303, 113 |
|
PETR FILIŠTEIN
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.01.2022 |
Adresa: |
37001, 23383097, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 4, Rudolfovská tř., 303, 113, Rudolfovská tř. 303/113, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
|
MIROSLAVA JENÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2022
|
jednatel |
26.04.2021 |
Adresa: |
10100, 22658882, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Sámova, 410, 28 |
|
MIROSLAVA JENÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2022
|
jednatel |
26.04.2021 |
Adresa: |
10100, 22658882, Praha, Vršovice, Sámova, 410, 28, Sámova 410/28, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PAVEL RÁCZ
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
98403, Lučenec, Rúbanisko 3 2907/44 |
|
KEVIN OVEČKA
|
Neaktivní
od 26.04.2021
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
53352, 25874209, Pardubice, Staré Hradiště, Brozany, 143 |
|
PAVEL RÁCZ
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
Lučenec, Rúbanisko 3 2907/44, 98403, Rúbanisko 3 2907/44, 98403 Lučenec, Slovensko |
|
KEVIN OVEČKA
|
Neaktivní
od 26.04.2021
|
jednatel |
07.12.2017 |
Adresa: |
53352, 25874209, Pardubice, Staré Hradiště, Brozany, 143, Brozany 143, 53352 Staré Hradiště |
|