Ing. MARTIN SEDLMAJER
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
25.01.2023 |
Adresa: |
68301, 13932926, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 406, 3 |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
25.01.2023 |
Adresa: |
68301, 13932934, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 407, 3a |
|
JANA BRTNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
25.01.2023 |
Adresa: |
68301, 13932926, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 406, 3 |
|
Ing. MARTIN SEDLMAJER
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
25.01.2023 |
Adresa: |
68301, 13932926, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 406, 3, V Sídlišti 406/3, 68301 Rousínov |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
25.01.2023 |
Adresa: |
68301, 13932934, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 407, 3a, V Sídlišti 407/3a, 68301 Rousínov |
|
Jana Brtníková
|
Aktivní
|
Člen výboru |
25.01.2023 |
Adresa: |
68301, 13932926, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 406, 3, V Sídlišti 406/3, 68301 Rousínov |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
člen výboru |
08.10.2021 |
Adresa: |
68301, 13932934, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 407, 3a |
|
LENKA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
člen výboru |
08.10.2021 |
Adresa: |
68301, 13932934, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 407, 3a, V Sídlišti 407/3a, 68301 Rousínov |
|
MIROSLAVA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
člen výboru |
27.11.2020 |
Adresa: |
66462, 13304674, Brno-venkov, Hrušovany u Brna, Hrušovany u Brna, Havlíčkova, 147 |
|
MIROSLAVA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
člen výboru |
27.11.2020 |
Adresa: |
66462, 13304674, Brno-venkov, Hrušovany u Brna, Hrušovany u Brna, Havlíčkova, 147, Havlíčkova 147, 66462 Hrušovany u Brna |
|
Ing. MARTIN SEDLMAJER
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
předseda výboru |
11.12.2017 |
Adresa: |
68301, 13932926, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 406, 3 |
|
Mgr. DANA HONSOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
člen výboru |
11.12.2017 |
Adresa: |
68301, 13932934, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 407, 3a |
|
MIROSLAVA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2020
|
člen výboru |
11.12.2017 |
Adresa: |
68301, 13932934, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 407, 3a |
|
MIROSLAVA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2020
|
člen výboru |
11.12.2017 |
Adresa: |
68301, 13932934, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 407, 3a, V Sídlišti 407/3a, 68301 Rousínov |
|
Ing. MARTIN SEDLMAJER
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
předseda výboru |
11.12.2017 |
Adresa: |
68301, 13932926, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 406, 3, V Sídlišti 406/3, 68301 Rousínov |
|
Mgr. DANA HONSOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
člen výboru |
11.12.2017 |
Adresa: |
68301, 13932934, Vyškov, Rousínov, Rousínov, V Sídlišti, 407, 3a, V Sídlišti 407/3a, 68301 Rousínov |
|