Mgr. MIROSLAV JANOV
|
Aktivní
|
C člen představenstva a místopředseda představenstva |
01.08.2024 |
Adresa: |
15000, 85635987, Praha, Smíchov, Kvildská, 3391, 45, Kvildská 3391/45, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ANNA KORDUS
|
Aktivní
|
A člen představenstva |
20.09.2023 |
Adresa: |
Varšava, Czterech Wiatrow 28, 02-860, Czterech Wiatrow 28, 02-860 Varšava, Polsko |
|
PIOTR JACEK KACZOR
|
Aktivní
|
B člen představenstva a předseda představenstva |
20.09.2023 |
Adresa: |
Varšava, ul. Szolc-Rogozinskiego 11/11, 02-777, ul. Szolc-Rogozinskiego 11/11, 02-777 Varšava, Polsko |
|
Ing. DEJAN KOSTIĆ
|
Aktivní
|
C člen představenstva a místopředseda představenstva |
20.09.2023 |
Adresa: |
14300, 21927090, Praha, Modřany, Ke schodům, 1060, 26, Ke schodům 1060/26, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. DEJAN KOSTIĆ
|
Aktivní
|
C člen představenstva a místopředseda představenstva |
02.05.2019 |
Adresa: |
14300, 21927090, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Ke schodům, 1060, 26 |
|
PIOTR JACEK KACZOR
|
Aktivní
|
B člen představenstva a předseda představenstva |
05.04.2018 |
Adresa: |
02-777, Varšava, Szolc Rogozinskiego 11/11 |
|
ANNA KORDUS
|
Aktivní
|
A člen představenstva |
05.04.2018 |
Adresa: |
02-860, Varšava, Czterech Wiatrow 28 |
|
Mgr. MIROSLAV JANOV
|
Aktivní
|
C člen představenstva a místopředseda představenstva |
05.04.2018 |
Adresa: |
15000, 26736268, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Císařce, 3222, 14 |
|
Mgr. MIROSLAV JANOV
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
C člen představenstva a místopředseda představenstva |
20.09.2023 |
Adresa: |
15000, 26736268, Praha, Smíchov, Na Císařce, 3222, 14, Na Císařce 3222/14, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. DEJAN KOSTIĆ
|
Neaktivní
od 20.09.2023
|
C člen představenstva a místopředseda představenstva |
02.05.2019 |
Adresa: |
14300, 21927090, Praha, Modřany, Ke schodům, 1060, 26, Ke schodům 1060/26, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. FRANTIŠEK TREGLER
|
Neaktivní
od 02.05.2019
|
C člen představenstva a místopředseda představenstva |
05.04.2018 |
Adresa: |
14300, 21936366, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Na Cikorce, 1860, 33 |
|
Ing. FRANTIŠEK TREGLER
|
Neaktivní
od 02.05.2019
|
C člen představenstva a místopředseda představenstva |
05.04.2018 |
Adresa: |
14300, 21936366, Praha, Modřany, Na Cikorce, 1860, 33, Na Cikorce 1860/33, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Mgr. MIROSLAV JANOV
|
Neaktivní
od 20.09.2023
|
C člen představenstva a místopředseda představenstva |
05.04.2018 |
Adresa: |
15000, 26736268, Praha, Smíchov, Na Císařce, 3222, 14, Na Císařce 3222/14, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PIOTR JACEK KACZOR
|
Neaktivní
od 20.09.2023
|
B člen představenstva a předseda představenstva |
05.04.2018 |
Adresa: |
Varšava, Szolc Rogozinskiego 11/11, 02-777, Szolc Rogozinskiego 11/11, 02-777 Varšava, Polsko |
|
ANNA KORDUS
|
Neaktivní
od 20.09.2023
|
A člen představenstva |
05.04.2018 |
Adresa: |
Varšava, Czterech Wiatrow 28, 02-860, Czterech Wiatrow 28, 02-860 Varšava, Polsko |
|
Ing. FRANTIŠEK TREGLER
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
C člen představenstva |
27.03.2018 |
Adresa: |
14300, 21936366, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Na Cikorce, 1860, 33 |
|
Ing. FRANTIŠEK TREGLER
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
C člen představenstva |
27.03.2018 |
Adresa: |
14300, 21936366, Praha, Modřany, Na Cikorce, 1860, 33, Na Cikorce 1860/33, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ANNA KORDUS
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
A člen představenstva |
20.03.2018 |
Adresa: |
02-860, Varšava, Czterech Wiatrow 28 |
|
WOJCIECH LESZEK KACZOR
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
C člen představenstva |
20.03.2018 |
Adresa: |
02-777, Varšava, Szolc-Rogozinskiego 11/11 |
|
ANNA KORDUS
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
A člen představenstva |
20.03.2018 |
Adresa: |
Varšava, Czterech Wiatrow 28, 02-860, Czterech Wiatrow 28, 02-860 Varšava, Polsko |
|
WOJCIECH LESZEK KACZOR
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
C člen představenstva |
20.03.2018 |
Adresa: |
Varšava, Szolc-Rogozinskiego 11/11, 02-777, Szolc-Rogozinskiego 11/11, 02-777 Varšava, Polsko |
|
PIOTR JACEK KACZOR
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
B člen představenstva |
09.03.2018 |
Adresa: |
02-777, Varšava, Szolc Rogozinskiego 11/11 |
|
PIOTR JACEK KACZOR
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
B člen představenstva |
09.03.2018 |
Adresa: |
Varšava, Szolc Rogozinskiego 11/11, 02-777, Szolc Rogozinskiego 11/11, 02-777 Varšava, Polsko |
|
PIOTR JACEK KACZOR
|
Neaktivní
od 09.03.2018
|
člen představenstva |
13.12.2017 |
Adresa: |
02-777, Varšava, Szolc Rogozinskiego 11/11 |
|
PIOTR JACEK KACZOR
|
Neaktivní
od 09.03.2018
|
člen představenstva |
13.12.2017 |
Adresa: |
Varšava, Szolc Rogozinskiego 11/11, 02-777, Szolc Rogozinskiego 11/11, 02-777 Varšava, Polsko |
|