LUKÁŠ UHLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2022 |
Adresa: |
11000, 21703841, Praha, Nové Město, Žitná, 606, 29 |
|
LUKÁŠ UHLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2022 |
Adresa: |
11000, 21703841, Praha, Nové Město, Žitná, 606, 29, Žitná 606/29, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MICHAL ŠINDLER
|
Aktivní
|
jednatel |
31.12.2018 |
Adresa: |
14000, 21947376, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, U družstva Život, 864, 21 |
|
MICHAL ŠINDLER
|
Aktivní
|
jednatel |
31.12.2018 |
Adresa: |
14000, 21947376, Praha, Nusle, U družstva Život, 864, 21, U družstva Život 864/21, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
LUKÁŠ UHLÍK
|
Neaktivní
od 05.08.2022
|
jednatel |
05.06.2020 |
Adresa: |
79604, 24848743, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Emila Králíka, 4084, 3 |
|
LUKÁŠ UHLÍK
|
Neaktivní
od 05.08.2022
|
jednatel |
05.06.2020 |
Adresa: |
79604, 24848743, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Emila Králíka, 4084, 3, Emila Králíka 4084/3, 79604 Prostějov |
|
Ing. JURAJ BUJŇÁK
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
jednatel |
07.11.2018 |
Adresa: |
25301, 25031325, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Litovická, 1280 |
|
Ing. JURAJ BUJŇÁK
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
jednatel |
07.11.2018 |
Adresa: |
25301, 25031325, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Litovická, 1280, Litovická 1280, 25301 Hostivice |
|
JAKUB PRŮCHA
|
Neaktivní
od 31.12.2018
|
jednatel |
20.10.2018 |
Adresa: |
25228, 27258475, Praha-západ, Černošice, Černošice, Vrážská, 2100 |
|
JAKUB PRŮCHA
|
Neaktivní
od 31.12.2018
|
jednatel |
20.10.2018 |
Adresa: |
25228, 27258475, Praha-západ, Černošice, Černošice, Vrážská, 2100, Vrážská 2100, 25228 Černošice |
|
JAKUB PRŮCHA
|
Neaktivní
od 20.10.2018
|
jednatel |
17.12.2017 |
Adresa: |
16300, 22251596, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Vondroušova, 1174, 28 |
|
Ing. JURAJ BUJŇÁK
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
jednatel |
17.12.2017 |
Adresa: |
26718, 26372941, Beroun, Mezouň, Mezouň, 164 |
|
JAKUB PRŮCHA
|
Neaktivní
od 20.10.2018
|
jednatel |
17.12.2017 |
Adresa: |
16300, 22251596, Praha, Řepy, Vondroušova, 1174, 28, Vondroušova 1174/28, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. JURAJ BUJŇÁK
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
jednatel |
17.12.2017 |
Adresa: |
26716, 26372941, Beroun, Mezouň, Mezouň, 164, č.p. 164, 26716 Mezouň |
|