PETR KUBĚNA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2023 |
Adresa: |
69648, 13540017, Hodonín, Skalka, Skalka, 44, č.p. 44, 69648 Skalka |
|
Ing. JANA FIALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.08.2022 |
Adresa: |
14300, 21938181, Praha, Modřany, Rakovského, 3161, 6 |
|
DANIEL BACÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.08.2022 |
Adresa: |
40011, 17834597, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Na Vyhlídce, 2028, 14 |
|
Ing. JANA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 18.10.2023
|
jednatel |
29.08.2022 |
Adresa: |
14300, 21938181, Praha, Modřany, Rakovského, 3161, 6, Rakovského 3161/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
DANIEL BACÍK
|
Neaktivní
od 18.10.2023
|
jednatel |
29.08.2022 |
Adresa: |
40011, 17834597, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Na Vyhlídce, 2028, 14, Na Vyhlídce 2028/14, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
HELENA VLADYKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.08.2022
|
jednatel |
14.04.2020 |
Adresa: |
10200, 22572210, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Na Sedlišti, 759, 10 |
|
PETR HUMLHANZ
|
Neaktivní
od 29.08.2022
|
jednatel |
14.04.2020 |
Adresa: |
12000, 21751641, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 1220, 3 |
|
HELENA VLADYKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.08.2022
|
jednatel |
14.04.2020 |
Adresa: |
10200, 22572210, Praha, Hostivař, Na Sedlišti, 759, 10, Na Sedlišti 759/10, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
PETR HUMLHANZ
|
Neaktivní
od 29.08.2022
|
jednatel |
14.04.2020 |
Adresa: |
12000, 21751641, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 1220, 3, náměstí Míru 1220/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. VÍT KUČERA
|
Neaktivní
od 14.04.2020
|
jednatel |
15.12.2017 |
Adresa: |
27033, 16470460, Rakovník, Oráčov, Oráčov, 100 |
|
Mgr. VÍT KUČERA
|
Neaktivní
od 14.04.2020
|
jednatel |
15.12.2017 |
Adresa: |
27033, 16470460, Rakovník, Oráčov, Oráčov, 100, č.p. 100, 27033 Oráčov |
|