Ing. ZDENĚK PAJK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2022 |
Adresa: |
19600, 75826445, Praha, Čakovice, Theinova, 1001, 3 |
|
Ing. ZDENĚK PAJK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2022 |
Adresa: |
19600, 75826445, Praha, Čakovice, Theinova, 1001, 3, Theinova 1001/3, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
MIROSLAV BRAŇKA
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
jednatel |
08.06.2021 |
Adresa: |
28914, 1124072, Nymburk, Chrást, Chrást, 208 |
|
MIROSLAV BRAŇKA
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
jednatel |
08.06.2021 |
Adresa: |
28914, 1124072, Nymburk, Chrást, Chrást, 208, č.p. 208, 28914 Chrást |
|
Mgr. MAREK ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
jednatel |
12.02.2021 |
Adresa: |
15300, 78768616, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Minerální, 1718, 19 |
|
Mgr. MAREK ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
jednatel |
12.02.2021 |
Adresa: |
15300, 78768616, Praha, Radotín, Minerální, 1718, 19, Minerální 1718/19, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Mgr. MAREK ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
jednatel |
25.11.2020 |
Adresa: |
15300, 22057021, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Prvomájová, 1262, 33 |
|
Mgr. MAREK ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
jednatel |
25.11.2020 |
Adresa: |
15300, 22057021, Praha, Radotín, Prvomájová, 1262, 33, Prvomájová 1262/33, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
RENATA HÖLLGEOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
jednatel |
17.01.2018 |
Adresa: |
13000, 21780064, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Blodkova, 1264, 5 |
|
RENATA HÖLLGEOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
jednatel |
17.01.2018 |
Adresa: |
13000, 21780064, Praha, Žižkov, Blodkova, 1264, 5, Blodkova 1264/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|