OLEG KHIVRICH
|
Aktivní
|
jednatel |
13.02.2024 |
Adresa: |
14700, 80552986, Praha, Hodkovičky, Na lysinách, 574, 14a, Na lysinách 574/14a, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
OLEG KHIVRICH
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
10800, 74693735, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Marciho, 711, 8 |
|
Ing. OLEKSIY KOZIN
|
Neaktivní
od 11.02.2019
|
Jednatel |
20.03.2018 |
Adresa: |
18000, 22380086, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Davídkova, 694, 26 |
|
Ing. OLEKSIY KOZIN
|
Neaktivní
od 11.02.2019
|
Jednatel |
20.03.2018 |
Adresa: |
18000, 22380086, Praha, Libeň, Davídkova, 694, 26, Davídkova 694/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Ing. OLEKSYI KOZIN
|
Neaktivní
od 20.03.2018
|
Jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
18000, 22380086, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Davídkova, 694, 26 |
|
Ing. OLEKSYI KOZIN
|
Neaktivní
od 20.03.2018
|
Jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
18000, 22380086, Praha, Libeň, Davídkova, 694, 26, Davídkova 694/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
OLEG KHIVRICH
|
Neaktivní
od 13.02.2024
|
Jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
10800, 74693735, Praha, Malešice, Marciho, 711, 8, Marciho 711/8, Malešice, 10800 Praha 10 |
|