JITKA SLAVÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.04.2022 |
Adresa: |
79601, 24819913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Poděbradovo nám., 1377, 8 |
|
JITKA SLAVÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.04.2022 |
Adresa: |
79601, 24819913, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Poděbradovo nám., 1377, 8, Poděbradovo nám. 1377/8, 79601 Prostějov |
|
KATEŘINA KOLDOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
jednatel |
13.08.2021 |
Adresa: |
79802, 40076466, Prostějov, Mostkovice, Mostkovice, 1013 |
|
KATEŘINA KOLDOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
jednatel |
13.08.2021 |
Adresa: |
79802, 40076466, Prostějov, Mostkovice, Mostkovice, 1013, č.p. 1013, 79802 Mostkovice |
|
JIŘÍ FRANCSÁK
|
Neaktivní
od 02.07.2019
|
jednatel |
30.01.2018 |
Adresa: |
79368, 13977059, Bruntál, Křišťanovice, Křišťanovice, 31 |
|
KATEŘINA KOLDOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2021
|
jednatel |
30.01.2018 |
Adresa: |
79812, 10508058, Prostějov, Kralice na Hané, Kraličky, 21 |
|
JIŘÍ FRANCSÁK
|
Neaktivní
od 02.07.2019
|
jednatel |
30.01.2018 |
Adresa: |
79368, 13977059, Bruntál, Křišťanovice, Křišťanovice, 31, č.p. 31, 79368 Křišťanovice |
|
KATEŘINA KOLDOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2021
|
jednatel |
30.01.2018 |
Adresa: |
79812, 10508058, Prostějov, Kralice na Hané, Kraličky, 21, Kraličky 21, 79812 Kralice na Hané |
|