MVDr. MIROSLAV STEJSKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2024 |
Adresa: |
58001, 9496670, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Veselice, 1, Veselice 1, 58001 Havlíčkův Brod |
|
MVDr. JANA KRUMLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
28563, 11491876, Kutná Hora, Potěhy, Potěhy, 63 |
|
MIROSLAV STEJSKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
58001, 9496670, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Veselice, 1 |
|
MVDr. JANA KRUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2024
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
28563, 11491876, Kutná Hora, Potěhy, Potěhy, 63, č.p. 63, 28563 Potěhy |
|
MVDr. JANA CHADRABOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
05.02.2019 |
Adresa: |
28563, 11491876, Kutná Hora, Potěhy, Potěhy, 63 |
|
MVDr. JANA CHADRABOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
05.02.2019 |
Adresa: |
28563, 11491876, Kutná Hora, Potěhy, Potěhy, 63, č.p. 63, 28563 Potěhy |
|
KAREL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 05.02.2019
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
58231, 25473671, Havlíčkův Brod, Okrouhlice, Okrouhlice, 203 |
|
KAREL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 05.02.2019
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
58231, 25473671, Havlíčkův Brod, Okrouhlice, Okrouhlice, 203, č.p. 203, 58231 Okrouhlice |
|
MIROSLAV STEJSKAL
|
Neaktivní
od 16.01.2024
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
58001, 9496670, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Veselice, 1, Veselice 1, 58001 Havlíčkův Brod |
|