IVAN TOVT
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.08.2021 |
Adresa: |
Mukačevo, Bohdana Khmelnyckoho 43 |
|
IVAN TOVT
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.08.2021 |
Adresa: |
Mukačevo, Bohdana Khmelnyckoho 43, Bohdana Khmelnyckoho 43, Mukačevo, Ukrajina |
|
HALYNA HALUSHCHAK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
Jednatel |
26.10.2020 |
Adresa: |
12000, 21749825, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Legerova, 1034, 4 |
|
HALYNA HALUSHCHAK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
Jednatel |
26.10.2020 |
Adresa: |
12000, 21749825, Praha, Vinohrady, Legerova, 1034, 4, Legerova 1034/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
YEVHENIY HEF'YUK
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
jednatel |
28.05.2020 |
Adresa: |
15500, 27989801, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Přeučilova, 2696, 7 |
|
YEVHENIY HEF'YUK
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
jednatel |
28.05.2020 |
Adresa: |
15500, 27989801, Praha, Stodůlky, Přeučilova, 2696, 7, Přeučilova 2696/7, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
YEVHENIY HEF'YUK
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
jednatel |
05.02.2018 |
Adresa: |
15500, 27382842, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Anny Rybníčkové, 2613, 5 |
|
IHOR KARPA
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
jednatel |
05.02.2018 |
Adresa: |
13000, 21768391, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Roháčova, 135, 20 |
|
YEVHENIY HEF'YUK
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
jednatel |
05.02.2018 |
Adresa: |
15500, 27382842, Praha, Stodůlky, Anny Rybníčkové, 2613, 5, Anny Rybníčkové 2613/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ihor Karpa
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
jednatel |
05.02.2018 |
Adresa: |
13000, 21768391, Praha, Žižkov, Roháčova, 135, 20, Roháčova 135/20, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|