TOMÁŠ NĚMEC
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2022 |
Adresa: |
61900, 19405057, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Záhumenice, 554, 25 |
|
TOMÁŠ NĚMEC
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2022 |
Adresa: |
61900, 19405057, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Záhumenice, 554, 25, Záhumenice 554/25, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
VOJTĚCH ŘÍHA
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
jednatel |
16.01.2021 |
Adresa: |
14700, 21813931, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Na Mlejnku, 1679, 20 |
|
VOJTĚCH ŘÍHA
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
jednatel |
16.01.2021 |
Adresa: |
14700, 21813931, Praha, Braník, Na Mlejnku, 1679, 20, Na Mlejnku 1679/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
ANTONÍN SUCHOMEL
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
Jednatel |
25.06.2019 |
Adresa: |
62300, 19384033, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Nedbalova, 470, 24 |
|
ANTONÍN SUCHOMEL
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
Jednatel |
25.06.2019 |
Adresa: |
62300, 19384033, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Nedbalova, 470, 24, Nedbalova 470/24, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. VLADIMÍR ŘÍHA
|
Neaktivní
od 16.01.2021
|
Jednatel |
14.02.2018 |
Adresa: |
14700, 21813931, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Na Mlejnku, 1679, 20 |
|
Ing. VLADIMÍR ŘÍHA
|
Neaktivní
od 16.01.2021
|
Jednatel |
14.02.2018 |
Adresa: |
14700, 21813931, Praha, Braník, Na Mlejnku, 1679, 20, Na Mlejnku 1679/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|