VIKTOR TARABAN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.12.2022 |
Adresa: |
76316, 4009045, Zlín, Fryšták, Vítová, 62 |
|
VIKTOR TARABAN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.12.2022 |
Adresa: |
76316, 4009045, Zlín, Fryšták, Vítová, 62, Vítová 62, 76316 Fryšták |
|
VIKTOR TARABAN
|
Neaktivní
od 14.12.2022
|
jednatel |
26.02.2020 |
Adresa: |
76001, 4176952, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá II, 293 |
|
VIKTOR TARABAN
|
Neaktivní
od 14.12.2022
|
jednatel |
26.02.2020 |
Adresa: |
76001, 4176952, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá II, 293, Mokrá II 293, Mladcová, 76001 Zlín |
|
VIKTOR TARABAN
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
jednatel |
25.09.2019 |
Adresa: |
76001, 4243684, Zlín, Zlín, Zlín, Benešovo nábřeží, 3948 |
|
VIKTOR TARABAN
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
jednatel |
25.09.2019 |
Adresa: |
76001, 4243684, Zlín, Zlín, Zlín, Benešovo nábřeží, 3948, Benešovo nábřeží 3948, 76001 Zlín |
|
VIKTOR TARABAN
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
jednatel |
06.11.2018 |
Adresa: |
76361, 4079981, Zlín, Napajedla, Napajedla, třída Tomáše Bati, 1142 |
|
VIKTOR TARABAN
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
jednatel |
06.11.2018 |
Adresa: |
76361, 4079981, Zlín, Napajedla, Napajedla, třída Tomáše Bati, 1142, třída Tomáše Bati 1142, 76361 Napajedla |
|
HENNADIIM MARCHUK
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
14300, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Kutilova, 3061, 2 |
|
HENNADIIM MARCHUK
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
14300, 21937192, Praha, Modřany, Kutilova, 3061, 2, Kutilova 3061/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
18.02.2018 |
Adresa: |
55225, 73636223, Náchod, Rychnovek, Rychnovek, 96 |
|
Ing. MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
18.02.2018 |
Adresa: |
55225, 73636223, Náchod, Rychnovek, Rychnovek, 96, č.p. 96, 55225 Rychnovek |
|