Ing. ROMAN HORÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.09.2022 |
Adresa: |
73581, 18838863, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, nám. T. G. Masaryka, 941 |
|
Ing. Roman Horák
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.09.2022 |
Adresa: |
73581, 18838863, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, nám. T. G. Masaryka, 941, nám. T. G. Masaryka 941, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Mgr. MAREK VOJÁČEK
|
Neaktivní
od 06.09.2022
|
člen správní rady |
20.10.2021 |
Adresa: |
18000, 22385291, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na kopečku, 1284, 2 |
|
Mgr. MAREK VOJÁČEK
|
Neaktivní
od 06.09.2022
|
člen správní rady |
20.10.2021 |
Adresa: |
18000, 22385291, Praha, Libeň, Na kopečku, 1284, 2, Na kopečku 1284/2, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
DORA VOJÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
člen správní rady |
12.03.2018 |
Adresa: |
39701, 42457611, Písek, Písek, Hradiště, K Lipám, 415 |
|
DORA VOJÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
člen správní rady |
12.03.2018 |
Adresa: |
39701, 42457611, Písek, Písek, Hradiště, K Lipám, 415, K Lipám 415, Hradiště, 39701 Písek |
|
Ing. VERONIKA ZIMOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2018
|
Člen správní rady |
20.02.2018 |
Adresa: |
18200, 22381830, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, S. K. Neumanna, 912, 16 |
|
Ing. VERONIKA ZIMOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2018
|
Člen správní rady |
20.02.2018 |
Adresa: |
18200, 22381830, Praha, Libeň, S. K. Neumanna, 912, 16, S. K. Neumanna 912/16, Libeň, 18200 Praha 8 |
|