JIŘÍ KERŠLÁGER
|
Aktivní
|
člen správní rady |
09.11.2022 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48 |
|
JIŘÍ KERŠLÁGER
|
Aktivní
|
člen správní rady |
09.11.2022 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JANA MIKÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
14.12.2018 |
Adresa: |
54302, 2300796, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 242 |
|
JANA MIKÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
14.12.2018 |
Adresa: |
54302, 2300796, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 242, Horská 242, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
JIŘÍ KERŠLÁGER
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
člen správní rady |
09.05.2021 |
Adresa: |
10800, 22589490, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Počernická, 385, 84 |
|
JIŘÍ KERŠLÁGER
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
člen správní rady |
09.05.2021 |
Adresa: |
10800, 22589490, Praha, Malešice, Počernická, 385, 84, Počernická 385/84, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
JULIE KOUDELKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
předseda správní rady |
09.03.2018 |
Adresa: |
25263, 12876313, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Třebízského, 616 |
|
JULIE KOUDELKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
předseda správní rady |
09.03.2018 |
Adresa: |
25263, 12876313, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Třebízského, 616, Třebízského 616, 25263 Roztoky |
|