MIROSLAVA HODÁŇOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2024 |
Adresa: |
19800, 80091091, Praha, Hloubětín, Laponská, 1140, 1, Laponská 1140/1, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
SVEN LOEFFEL
|
Aktivní
|
jednatel |
15.05.2024 |
Adresa: |
Richterswil, Bachtelblick 12, 8805, Bachtelblick 12, 8805 Richterswil, Švýcarsko |
|
PETR HOLY
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2022 |
Adresa: |
25242, 27688313, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Albatrosová, 269 |
|
PETR HOLY
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2022 |
Adresa: |
25242, 27688313, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Albatrosová, 269, Albatrosová 269, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
RALF WEISSBECK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
8053 Curych, Quarzstrasse 14 |
|
DAVID PŘIBYL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.05.2019 |
Adresa: |
27351, 27932249, Kladno, Unhošť, Unhošť, Terasy V, 1232 |
|
ANDREAS SCHOENNHERR
|
Neaktivní
od 15.05.2024
|
jednatel |
31.03.2023 |
Adresa: |
Rüschlikon, Böndlerstrasse 3A, Böndlerstrasse 3A, Rüschlikon, Švýcarsko |
|
RALF WEISSBECK
|
Neaktivní
od 31.03.2023
|
jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
8053 Curych, Quarzstrasse 14, Quarzstrasse 14, 8053 Curych, Švýcarsko |
|
DAVID PŘIBYL
|
Neaktivní
od 23.07.2024
|
jednatel |
30.05.2019 |
Adresa: |
27351, 27932249, Kladno, Unhošť, Unhošť, Terasy V, 1232, Terasy V 1232, 27351 Unhošť |
|
POOBALAN NAICKER
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
jednatel |
26.03.2019 |
Adresa: |
4142, Münchenstein, Münchstrasse 54 |
|
JEAN RICHARD ROSSARO
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
jednatel |
26.03.2019 |
Adresa: |
15000, 22108581, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 3064, 80d |
|
POOBALAN NAICKER
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
jednatel |
26.03.2019 |
Adresa: |
Münchenstein, Münchstrasse 54, 4142, Münchstrasse 54, 4142 Münchenstein, Švýcarsko |
|
JEAN RICHARD ROSSARO
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
jednatel |
26.03.2019 |
Adresa: |
15000, 22108581, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 3064, 80d, Na Hřebenkách 3064/80d, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ONDŘEJ WYSOGLAD
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
29.06.2018 |
Adresa: |
25242, 25174681, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Azalková, 530 |
|
ONDŘEJ WYSOGLAD
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
29.06.2018 |
Adresa: |
25242, 25174681, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Azalková, 530, Azalková 530, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
ONDŘEJ WYSOGLAD
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
14800, 21879958, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Vídeňská, 455, 41 |
|
FRANCESCO UGLIANO
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
18600, 22350861, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Šaldova, 219, 1 |
|
PIERLAURENT BARBIERI
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
8704, Herrliberg, Hechlenberg 7 |
|
ONDŘEJ WYSOGLAD
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
14800, 21879958, Praha, Kunratice, Vídeňská, 455, 41, Vídeňská 455/41, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
PIERLAURENT BARBIERI
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
Herrliberg, Hechlenberg 7, 8704, Hechlenberg 7, 8704 Herrliberg, Švýcarsko |
|
FRANCESCO UGLIANO
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
18600, 22350861, Praha, Karlín, Šaldova, 219, 1, Šaldova 219/1, Karlín, 18600 Praha 8 |
|