Ing. JAKUB KRETT
|
Aktivní
|
Předseda spolku |
04.04.2023 |
Adresa: |
18000, 22383069, Praha, Libeň, Světova, 1041, 9, Světova 1041/9, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JARMILA ŠÁGIOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výkonného výboru |
04.04.2023 |
Adresa: |
55001, 7393024, Náchod, Broumov, Broumov, Mírové náměstí, 116, Mírové náměstí 116, 55001 Broumov |
|
MAREK VOLF
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
04.04.2023 |
Adresa: |
51601, 9855009, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1467, Mírová 1467, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Ing. TEREZA MUDROCH
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
08.04.2022 |
Adresa: |
26711, 22804081, Beroun, Svatý Jan pod Skalou, Záhrabská, Lesní |
|
JASMÍNA HOUDEK
|
Aktivní
|
Předseda |
29.12.2021 |
Adresa: |
56501, 82226598, Ústí nad Orlicí, Kosořín, Kosořín, 63 |
|
Mgr. PAVEL HOUDEK
|
Aktivní
|
Místopředseda |
18.12.2021 |
Adresa: |
56501, 82226598, Ústí nad Orlicí, Kosořín, Kosořín, 63 |
|
LUBOŠ MUDROCH
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
07.08.2020 |
Adresa: |
16000, 22202439, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1479, 18 |
|
FRANTIŠEK FORMÁNEK
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
69605, 13467646, Hodonín, Milotice, Milotice, Korábek, 52 |
|
MgA. MARTINA PAŠINGEROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
10000, 22622144, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Oravská, 1886, 1 |
|
Ing. TEREZA MUDROCH
|
Neaktivní
od 04.04.2023
|
Člen výkonného výboru |
08.04.2022 |
Adresa: |
26711, 22804081, Beroun, Svatý Jan pod Skalou, Záhrabská, Lesní, Lesní č.ev. 102, Záhrabská, 26711 Svatý Jan pod Skalou |
|
JASMÍNA HOUDEK
|
Neaktivní
od 04.04.2023
|
Předseda |
29.12.2021 |
Adresa: |
56501, 82226598, Ústí nad Orlicí, Kosořín, Kosořín, 63, č.p. 63, 56501 Kosořín |
|
Mgr. PAVEL HOUDEK
|
Neaktivní
od 04.04.2023
|
Místopředseda |
18.12.2021 |
Adresa: |
56501, 82226598, Ústí nad Orlicí, Kosořín, Kosořín, 63, č.p. 63, 56501 Kosořín |
|
Ing. TEREZA MUDROCH
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
Člen výkonného výboru |
13.10.2021 |
Adresa: |
16000, 22202439, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1479, 18 |
|
Ing. TEREZA MUDROCH
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
Člen výkonného výboru |
13.10.2021 |
Adresa: |
16000, 22202439, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1479, 18, Zavadilova 1479/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
LUBOŠ MUDROCH
|
Neaktivní
od 04.04.2023
|
Člen výkonného výboru |
07.08.2020 |
Adresa: |
16000, 22202439, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1479, 18, Zavadilova 1479/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. TEREZA KORCOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
Člen výkonného výboru |
23.07.2020 |
Adresa: |
16000, 22202439, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1479, 18 |
|
Ing. TEREZA KORCOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
Člen výkonného výboru |
23.07.2020 |
Adresa: |
16000, 22202439, Praha, Dejvice, Zavadilova, 1479, 18, Zavadilova 1479/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. PAVEL HOUDEK
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
Místopředseda |
03.06.2020 |
Adresa: |
17000, 22293604, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, U studánky, 212, 21 |
|
JASMÍNA HOUDEK
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
Předseda |
03.06.2020 |
Adresa: |
17000, 22293604, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, U studánky, 212, 21 |
|
Mgr. PAVEL HOUDEK
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
Místopředseda |
03.06.2020 |
Adresa: |
17000, 22293604, Praha, Bubeneč, U studánky, 212, 21, U studánky 212/21, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
JASMÍNA HOUDEK
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
Předseda |
03.06.2020 |
Adresa: |
17000, 22293604, Praha, Bubeneč, U studánky, 212, 21, U studánky 212/21, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
JASMÍNA HOUDEK
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
Předseda |
03.04.2019 |
Adresa: |
16000, 22179739, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Terronská, 580, 19 |
|
Mgr. PAVEL HOUDEK
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
Místopředseda |
03.04.2019 |
Adresa: |
16000, 22179739, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Terronská, 580, 19 |
|
JASMÍNA HOUDEK
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
Předseda |
03.04.2019 |
Adresa: |
16000, 22179739, Praha, Bubeneč, Terronská, 580, 19, Terronská 580/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. PAVEL HOUDEK
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
Místopředseda |
03.04.2019 |
Adresa: |
16000, 22179739, Praha, Bubeneč, Terronská, 580, 19, Terronská 580/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JASMÍNA HOUDEK
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
Předseda |
09.06.2018 |
Adresa: |
76901, 10400591, Kroměříž, Holešov, Holešov, nám. Dr. E. Beneše, 1, 26 |
|
JASMÍNA HOUDEK
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
Předseda |
09.06.2018 |
Adresa: |
76901, 10400591, Kroměříž, Holešov, Holešov, nám. Dr. E. Beneše, 1, 26, nám. Dr. E. Beneše 1/26, 76901 Holešov |
|
JASMÍNA CONEVOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
Předseda |
20.03.2018 |
Adresa: |
76901, 10400591, Kroměříž, Holešov, Holešov, nám. Dr. E. Beneše, 1, 26 |
|
Mgr. PAVEL HOUDEK
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
Místopředseda |
20.03.2018 |
Adresa: |
15000, 22075798, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Plzeňská, 129, 216 |
|
Ing. TEREZA KORCOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2020
|
Člen výkonného výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
79857, 10511601, Prostějov, Laškov, Krakovec, 14 |
|
LUBOŠ MUDROCH
|
Neaktivní
od 07.08.2020
|
Člen výkonného výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
63900, 19125836, Brno-město, Brno, Štýřice, Pšeník, 367, 1 |
|
JASMÍNA CONEVOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
Předseda |
20.03.2018 |
Adresa: |
76901, 10400591, Kroměříž, Holešov, Holešov, nám. Dr. E. Beneše, 1, 26, nám. Dr. E. Beneše 1/26, 76901 Holešov |
|
Mgr. PAVEL HOUDEK
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
Místopředseda |
20.03.2018 |
Adresa: |
15000, 22075798, Praha, Smíchov, Plzeňská, 129, 216, Plzeňská 129/216, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. TEREZA KORCOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2020
|
Člen výkonného výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
79857, 10511601, Prostějov, Laškov, Krakovec, 14, Krakovec 14, 79857 Laškov |
|
LUBOŠ MUDROCH
|
Neaktivní
od 07.08.2020
|
Člen výkonného výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
63900, 19125836, Brno-město, Brno, Štýřice, Pšeník, 367, 1, Pšeník 367/1, Štýřice, 63900 Brno |
|
FRANTIŠEK FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 04.04.2023
|
Člen výkonného výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
69605, 13467646, Hodonín, Milotice, Milotice, Korábek, 52, Korábek 52, 69605 Milotice |
|
MgA. MARTINA PAŠINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2023
|
Člen výkonného výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
10000, 22622144, Praha, Strašnice, Oravská, 1886, 1, Oravská 1886/1, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|